PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod), |
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod), |
3. obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností, |
4. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb, |
5. správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu, |
6. poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: podpredseda, Meno a priezvisko: JUDr. Julián Lapšanský, Bydlisko: Názov obce: Hviezdoslavov 305, PSČ: 930 41 , Dátum narodenia: 05.12.1976, Deň vzniku funkcie: 12.02.2010 |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Zbyněk Cejnar, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vaňkova 28/348, Názov obce: Praha, PSČ: 190 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 09.08.1961, Deň vzniku funkcie: 09.06.2014 |
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Jaroslav Sýkora, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Odbojárov 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 21.08.1954, Deň vzniku funkcie: 14.10.2014 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach v mene spoločnosti, sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne, ostatní členovia predstavenstva konajú spoločne. Vo veciach prevodu nehnuteľností alebo obmedzenia vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (zriadenie záložného práva, zriadenie vecných práv alebo obmedzenie prevodu nehnuteľností) alebo uzatvárania nájomných zmluv na dobu určitú dlhšiu ako jeden rok alebo na dobu neurčitú s výpovednou lehotou dlhšou ako jeden rok, konajú a podpisujú za spoločnosť spoločne predseda predstavenstva s jedným ďalším členom predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis. |
DOZORNÁ RADA |
Funkcia: predseda dozornej rady, Meno a priezvisko: JUDr. Miroslav Bartoň, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Španielova 1303/72, Názov obce: Praha 6, PSČ: 16000 , Štát: Česká republika , Deň vzniku funkcie: 25.06.2002 |
Meno a priezvisko: Daniel Seidl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad topoly 403/18, Názov obce: Praha Kolovraty, PSČ: 103 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 11.06.1982, Deň vzniku funkcie: 12.02.2010 |
Meno a priezvisko: Alexandr Seidl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sentée da Murco 1, Názov obce: Vico Morcote, PSČ: 6921 , Štát: Švajčiarska konfederácia , Dátum narodenia: 30.12.1952, Deň vzniku funkcie: 09.06.2014 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 565/01, Nz 557/01 zo dňa 13.12.2001 v zmysle §§ 57, 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. |
2.
Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25. 6. 2002 Nz 492/2002, na ktorom bola schválená zmena stanov a personálne zmeny v orgánoch spoločnosti. |
3.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 18.08.2003.
Funkcia člena predstavenstva J.P. Petrova zaniká dňa 18.08.2003. |
4.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.02.2010. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.02.2010. |
5.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.7.2011. |
6.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 09.06.2014 |
7.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.10.2014. |
8.
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 688/2016, Nz 12753/2016, NCRIs 13141/2016 zo dňa 13.04.2016 |