ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Josef Blömer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Woord 12 B, Názov obce: Laer, PSČ: 48366 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 16.08.1965, Deň vzniku funkcie: 20.07.2016 |
Meno a priezvisko: Andreas Gabel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Irminfriedstr. 20, Názov obce: Gräfelfing, PSČ: 821 66 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 31.01.1969, Deň vzniku funkcie: 13.04.2017 |
Meno a priezvisko: Markland Scott Lewis, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): East Hanes Mill Road 1000, Názov obce: Winston Salem, PSČ: NC 27105 , Štát: Spojené štáty americké , Dátum narodenia: 19.10.1970, Deň vzniku funkcie: 21.11.2017 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy dvaja konatelia. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripoja svoj podpis a funkciu dvaja konatelia. |
PROKÚRA |
Meno a priezvisko: Luděk Sykáček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sadová 401, Názov obce: Srch, PSČ: 533 52 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 22.07.1972, Deň vzniku funkcie: 30.09.2016 |
Meno a priezvisko: Klaus Brüning, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ridderstraße 14, Názov obce: Rheine, PSČ: 48431 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 17.05.1962, Deň vzniku funkcie: 30.09.2016 |
Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Za Spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja prokuristi. Podpisovanie za Spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu Spoločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. |
SPOLOČNÍCI |
Obchodné meno/názov: Hanes Commercial Europe S.á r.l., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue du Puits Romain 33, Názov obce: Bertrange, PSČ: L-8070 , Štát: Luxemburské veľkovojvodstvo |
Výška vkladu: 746 114,000000 EUR, Rozsah splatenia: 746 114,000000 EUR |
Obchodné meno/názov: Hanes Global Supply Chain Europe S.á r.l., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue du Puits Romain 33, Názov obce: Bertrange, PSČ: L-8070 , Štát: Luxemburské veľkovojvodstvo |
Výška vkladu: 750,000000 EUR, Rozsah splatenia: 750,000000 EUR |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 249/92 zo dňa 3.6.1992 podľa §§ 57, 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
Starý spis: S.r.o. 1833 |
2.
.
Spoločník dňa 2.6.1995 formou notárskej zápisnice NZ 72/95 schválil Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine. |
3.
.
Na valnom zhromaždení konanom dňa 14.2.1996 bol schválený Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine. |
4.
.
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.10.1996 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve. |
5.
.
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 11.12.1997 |
6.
.
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa
7.4.1998 bol schválený Dodatok č. 5, ktorým bola
upravená spoločenská zmluva v zmysle ust. zák.č.
11/98 Z.z. |
7.
.
Rozhodnutím zakladateľa na valnom zhromaždení
dňa 17.1.2001 bola schválená zmena zakladateľskej
listiny - Dodatok č. 6. |
8.
Notárska zápisnica Nz 37/2002 zo dňa 17. 1. 2002 osvedčujúca zmenu zakladateľskej listiny.
Zmena obchodného mena, pôvodné TRICOTBEST SLOVENSKO, spol. s r. o. |
9.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.2.2006 - zmena obchodného mena a sídla; pôvodné: Sara Lee Apparel Slovensko, s.r.o., Šenkvická cesta 5, Pezinok. |
10.
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 178/1998, Nz 182/1998 zo dňa 05.08.1998. |
11.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.07.2010. |
12.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.09.2010. |
13.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1.10.2011 |
14.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.08.2012. |
15.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.10.2014. |
16.
Rozhodnutie jediného spoločníka z 28.07.2015 a z 07.09.2015. |
17.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.11.2015 |
18.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.01.2016 o zmene obchodného mena spoločnosti z Bellinda Slovensko, s.r.o. na Hanesbrands Slovakia s. r. o. |