PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov |
2. inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení |
3. projektovanie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení |
4. poradenstvo v predmete podnikania |
5. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
zber, zhromažďovanie a preprava odpadov |
6. záhradnícke služby |
7. úprava priestorov |
8. služby špeciálnymi motorovými vozidlami |
9. údržba ciest |
10. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti |
11. maloobchod v rozsahu voľnej živnosti |
12. veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti |
13. upratovacie práce |
14. čistenie budov |
15. ubytovacie služby v rozsahu voľných živností |
16. výroba zámkovej dlažby |
17. leasingová činnosť |
18. oprava súčiastok strojov, prístrojov a strojových zariadení |
19. technik požiarnej ochrany |
20. špecialista požiarnej ochrany |
21. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom - zber, zhromažďovanie a preprava odpadov |
22. správa registratúry |
23. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien |
24. prevádzkovanie závodného hasičského útvaru |
25. prenájom hnuteľných vecí |
26. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom |
27. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností |
28. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu |
29. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb |
30. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla |
31. čistenie kanalizačných systémov |
32. diagnostika kanalizačných potrubí a nádrží - defektoskopia |
33. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied |
34. informatívne chemické, fyzikálne a mikrobiologické analýzy |
35. činnosť vodohospodárstva |
36. prevádzkovanie verejných kanalizácií I. kategórie |
37. bezpečnostnotechnické služby |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Michal Bočko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kudlovská 6216/179, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 21.09.1973, Deň vzniku funkcie: 31.07.2019 |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Igor Plitko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krivošťanská 377, Názov obce: Strážske, PSČ: 072 22 , Dátum narodenia: 18.01.1974, Deň vzniku funkcie: 31.07.2019 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu podpisujúci člen predstavenstva pripojí svoj vlastnoručný podpis. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ing. Dušan Kačur, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laborecká 45, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 19.08.1975, Deň vzniku funkcie: 21.09.2018 |
Meno a priezvisko: Ing. Boris Kreheľ, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sv. Vincenta 5849/2, Názov obce: Bratislava - Ružinov, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 17.03.1971, Deň vzniku funkcie: 31.07.2019 |
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: RNDr. Igor Chomča, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 2504/15, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 18.12.1971, Deň vzniku funkcie: 16.07.2021 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 3.9.2001 a rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice zo dňa 3.9.2001 č. N 390/2001, Nz 399/2001 doplnenými notárskou zápisnicou č. N 532/2001, Nz 538/2001 zo dňa 16.11.2001 podľa zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení. Zmena stanov zo dňa 16.11.2001. |
2.
Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené v ustanovení zápisnice č. N 466/2002 Nz 472/2002 zo dňa 7.8.2002. |
3.
Zmena stanov a.s. zo dňa 30.12.2002. |
4.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 881/2017, Nz 59988/20/17, NCR1s 60776/2017 zo dňa 23.12.2017. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 885/2017, Nz 59992/2017, NCR1s 60778/2017 zo dňa 23.12.2017 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou Ekologické služby, s.r.o., so sídlom Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 45 410 534 a nástupníckou spoločnosťou Prvá hasičská, a.s. Strážske, so sídlom Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36 210 871, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení spoločností stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti. |