OBCHODNÉ MENO: BRATIA MIKLE - PESTOVATEĽSKÁ PÁLENICA spol. s r.o. |
ODDIEL: Sro |
VLOŽKA ČÍSLO: 1257/N |
SÍDLO: Názov obce: Čeladice 321, PSČ: 951 03 |
IČO: 18 049 591 |
DEŇ ZÁPISU: 02.10.1991 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - pestovateľské pálenie ovocia-pálenica |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Štefan Mikle, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vašinova 24, Názov obce: Nitra |
Meno a priezvisko: Štefan Mikle, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vašinova 24, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 01.02.1982, Deň vzniku funkcie: 08.07.2021 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje každý konateľ samostatne. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Štefan Mikle, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vašinova 24, Názov obce: Nitra, Dátum narodenia: 26.12.1951 |
Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Štefan Mikle, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vašinova 24, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 01.02.1982 |
Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.09.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 3508 |
2. Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 5. 6.1993. Stary spis: S.r.o. 3508 |
3. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 7.8.1993 a 22.1.1994. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.12.1993. Stary spis: S.r.o. 3508 |
4. Dodatok spoločenskej zmluvy zo dňa 23.11.1994. Stary spis: S.r.o. 3508 |
5. Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.2 zo dňa 20.07.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z.. |