PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) |
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby |
3. prenájom hnuteľných vecí |
4. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom |
5. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla |
6. reklamné a marketingové služby |
7. faktoring a forfaiting |
8. finančný leasing |
9. administratívne služby |
10. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu |
11. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností |
12. ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok |
13. prevádzkovanie výdajne stravy |
14. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí |
15. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach |
16. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení |
17. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla |
18. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 |
19. predaj pyrotechnických predmetov tried II a III a podtriedy T1 |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Michal Takács, Bydlisko: Názov obce: Medveďov 48, PSČ: 930 07 , Dátum narodenia: 20.04.1970, Deň vzniku funkcie: 29.05.2012 |
Meno a priezvisko: Lívia Takácsová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sídl. M. Corvina 1963/32, Názov obce: Veľký Meder, PSČ: 932 01 , Dátum narodenia: 30.06.1969, Deň vzniku funkcie: 14.02.2014 |
Meno a priezvisko: Tibor Dioszeghy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čiližská Radvaň 6, Názov obce: Čiližská Radvaň, PSČ: 930 08 , Dátum narodenia: 18.02.1982, Deň vzniku funkcie: 30.06.2021 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. |