PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja, |
2. - stravovanie a občerstvenie, |
3. - práce s poľnohospodárskymi strojmi, |
4. - podnikateľské poradenstvo, |
5. - sprostredkovanie obchodu, |
6. výroba kŕmnych zmesí pre vlastnú potrebu |
7. prevádzkovanie vlastného rekreačného a ubytovacieho zariadenia |
8. prevádzkovanie verejného skladu |
9. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom |
10. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Kazimír Vlasák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 323/20, Názov obce: Bošany, PSČ: 956 18 , Dátum narodenia: 28.02.1944, Deň vzniku funkcie: 26.06.2019 |
Funkcia: podpredseda, Meno a priezvisko: Jozef Benko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Streďanská 2661/51, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 28.06.1960, Deň vzniku funkcie: 26.06.2019 |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Mária Matušíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 238/1, Názov obce: Krnča, PSČ: 956 19 , Dátum narodenia: 06.12.1960, Deň vzniku funkcie: 26.06.2019 |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Róbert Michalides, Bydlisko: Názov obce: Nitrianska Streda 199, PSČ: 956 16 , Dátum narodenia: 13.09.1971, Deň vzniku funkcie: 26.06.2019 |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Miloš Šelestiak, Bydlisko: Názov obce: Nitrianska Streda 277, PSČ: 956 16 , Dátum narodenia: 22.09.1968, Deň vzniku funkcie: 26.06.2019 |
Spôsob konania v mene družstva: Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych
úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva. |
KONTROLNÁ KOMISIA |
Meno a priezvisko: Anna Geršiová, Bydlisko: Názov obce: Nitrianska Streda 265, PSČ: 956 16 , Dátum narodenia: 06.02.1959, Deň vzniku funkcie: 26.06.2019, Deň zániku funkcie: 25.06.2021 |
Meno a priezvisko: Milan Páleník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 53/48, Názov obce: Solčany, PSČ: 956 17 , Dátum narodenia: 20.09.1970, Deň vzniku funkcie: 26.06.2019 |
Meno a priezvisko: Branko Král, Bydlisko: Názov obce: Kovarce 442, PSČ: 956 15 , Dátum narodenia: 30.08.1973, Deň vzniku funkcie: 26.06.2021 |
Meno a priezvisko: Janka Selecká, Bydlisko: Názov obce: Oponice 130, PSČ: 956 14 , Dátum narodenia: 07.09.1967, Deň vzniku funkcie: 26.06.2021 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 14.1.1977 zlúčením Jednotných roľníckych družstiev: Kovarce, Solčany, Súľovce a Nitrianska Streda, bolo zvolené predstavenstvo. Okresný národný výbor, odbor poľnohospodárstva v Topoľčanoch pod č. PLVH/1977 zo dňa 26.4.1977 schválila vznik družstva podľa zák. č.122/75 Zb. Deň, ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je: 4.5.1977 (§ 1 zák.č. 72/70 Zb.)
Stanovy: Členskou schôdzou konanou dňa 21.3.1991 boli v zmysle zákona č.162/1990 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve prijaté nové stanovy družstva.
Stary spis: Dr 122 |
2.
Dňa 28.12.1992 členská schôdza schválila transformačný projekt v súlade so zák. č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách. Dňa 5.2.1993 členská schôdza schválila stanovy družstva v súlade s obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb.
Stary spis: Dr 122 |
3.
Členská schôdza konaná dňa 28.05.1996 schválila zmenu stanov.
Stary spis: Dr 122 |
4.
Členská schôdza družstva schválila dňa 10.6.1998 zmenu stanov družstva. |
5.
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 29.04.1999. Zmena obchodného mena družstva z Poľnohospodárske družstvo Nitrianska Streda na Poľnohospodárske družstvo TRÍBEČ Nitrianska Streda. |
6.
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 31.5.2002.
|