PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. výroba farieb, lakov, náterových látok, syntetických spojív, lepidiel, tmelov, fermeže, nástrekových hmôt, leštiacich, impregnačných a pomocných prostriedkov |
2. baliaca činnosť, |
3. poskytovanie servisných služieb súvisiacich s výrobou a distribúciou výrobkov spoločnosti |
4. službové využívanie strojnotechnologických a laboratórnych zariadení a dopravných mechanizmov spoločnosti |
5. prevádzkovanie vlastnej železničnej vlečky |
6. prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá |
7. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti |
8. sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona) |
9. factoring a forfaiting |
10. prevádzkovanie dráhy |
11. prevádzkovanie dopravy dráhe |
12. vydavateľská činnosť |
13. vedenie účtovníctva |
14. obchodné a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti |
15. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t |
16. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom |
17. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom |
18. výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla |
19. montáž, údržba a oprava strojnotechnologických zariadení |
20. montáž a opravy meracej a regulačnej techniky |
21. výroba kovových konštrukcií a ich častí |
22. výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu |
23. požičovňa a prenájom náradia |
24. oprava vysokozdvižných a motorových vozíkov |
25. prenájom všetkých druhov tovarov s výnimkov tých, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie |
26. prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností (čistiace a upratovacie práce, prenájom strojov a zariadení) |
27. výskum v oblasti prírodných vied |
28. cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava |
29. medzinárodná nákladná cestná doprava |
30. prevádzkovanie verejných vodovodov III. kategórie |
31. cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava |
32. medzinárodná nákladná cestná doprava |
33. prenájom hnuteľných vecí |
34. skladovanie |
35. výroba organických chemikálií |
36. výroba mydla, pracích prostriedkov a éterických olejov, čistiacich, leštiacich, parfumérskych a toaletných prípravkov |
37. reklamné a marketingové služby |
38. ubytovacie služby v zariadeniach bez prevádzkovania pohostinských činností |
39. opravy vyhradených technických zariadení elektrických |
40. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Roman Šustek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jilemnického 698/36, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 , Dátum narodenia: 16.06.1963, Deň vzniku funkcie: 06.06.2020 |
Funkcia: podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Černický, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 1324/69, Názov obce: Smolenice, PSČ: 919 04 , Dátum narodenia: 23.05.1980, Deň vzniku funkcie: 06.06.2020 |
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ivan Bednár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beniakova 34, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 27.05.1965, Deň vzniku funkcie: 06.06.2020 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach.Konať menom spoločnosti sú
oprávnení všetci členovia predstavenstva.Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch
členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva,
pričom je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva.Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že
k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj
podpis. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Šnegoň, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lotyšská 5180/10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06 , Dátum narodenia: 15.08.1972, Deň vzniku funkcie: 13.06.2019 |
Meno a priezvisko: Alena Škreková, Bydlisko: Názov obce: Horné Orešany 279, PSČ: 919 03 , Dátum narodenia: 07.07.1968, Deň vzniku funkcie: 04.06.2020 |
Meno a priezvisko: JUDr. Valéria Nídelová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 15, Názov obce: Smolenice, PSČ: 919 04 , Dátum narodenia: 10.12.1962, Deň vzniku funkcie: 17.06.2021 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Mimoriadnym valným zhromaždením, ktoré sa konalo dňa 7. 12. 1992 osvedčené notárskou zápisnicou č.
N 672/92, Nz 634/92 JUDr. Z. Neumanovou, notárkou, boli prijaté zmeny stanov akciovej spoločnosti.
Stary spis: Sa 213 |
2.
Na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti konanom dňa 1.7.1993, ktorého priebeh je overený v notárskej zápisnici Nz 115/93 napísanej notárkou JUDr.Katarínou Pohronskou bola schválena zmena stanov.
Stary spis: Sa 213 |
3.
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 15.4.1994.
Stary spis: Sa 213 |
4.
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 28.O4.l995, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 94/95, N 75/95.
Stary spis: Sa 213 |
5.
Zmena stanov spoločnosti schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 14.10.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 172/32, Nz 154/96
Stary spis: Sa 213 |
6.
Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.10.1996, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 172/96, Nz 154/96. |
7.
Valné zhromaždenie konané dňa 20.05.1997, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 142/97, Nz 117/97 schválilo zmenu stanov. |
8.
Valné zhromaždenie konané dňa 12.05.1998, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 198/98, Nz 146/98 schválilo zmenu stanov. |
9.
Valné zhromaždenie konané dňa 15.12.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 468/99, Nz 433/99 schválilo zmenu stanov. |
10.
Valné zhromaždenie konané dňa 09.06.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 141/00, Nz 79/00 schválilo zmenu stanov. |
11.
Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí VZ dňa 02.07.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 147/2002, NZ 135/2002. |
12.
Zmena v orgánoch spoločnosti schválená riadnym valným zhromaždením, ktoré sa konalo dňa 2.7.2002 v sídle spoločnosti CHEMOLAK a.s. Zmena v orgánoch spoločnosti schválená riadnym valným zhromaždením, ktoré sa konalo dňa 30.07.2003 v sídle spoločnosti CHEMOLAK a.s. |