ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: podpredseda, Meno a priezvisko: Michal Pinke, Bydlisko: Názov obce: Modrany č.139, PSČ: 946 33 , Dátum narodenia: 24.04.1963, Deň vzniku funkcie: 04.03.1994 |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Albert Czékus, Bydlisko: Názov obce: Modrany č.94, PSČ: 946 33 , Dátum narodenia: 16.03.1939, Deň vzniku funkcie: 04.03.1994 |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Mikuláš Jobbágy, Bydlisko: Názov obce: Modrany č.386, PSČ: 946 33 , Dátum narodenia: 26.12.1965, Deň vzniku funkcie: 04.03.1994 |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Jozef Kádek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá č.52, Názov obce: Svätý Peter, PSČ: 946 57 , Dátum narodenia: 07.07.1955, Deň vzniku funkcie: 04.03.1994 |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Šarlota Kohútová, Bydlisko: Názov obce: Modrany č.214, PSČ: 946 33 , Dátum narodenia: 28.07.1949, Deň vzniku funkcie: 04.03.1994 |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Šarlota Kovácsová, Bydlisko: Názov obce: Modrany č.169, PSČ: 946 33 , Dátum narodenia: 26.01.1935, Deň vzniku funkcie: 04.03.1994 |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Zoltán Laczkó, Bydlisko: Názov obce: Modrany č.474, PSČ: 946 33 , Dátum narodenia: 21.07.1960, Deň vzniku funkcie: 04.03.1994 |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Štefan Ollé, Bydlisko: Názov obce: Modrany č.381, PSČ: 946 33 , Dátum narodenia: 31.05.1959, Deň vzniku funkcie: 04.03.1994 |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Vojtech Pinke, Bydlisko: Názov obce: Modrany č.14, PSČ: 946 33 , Dátum narodenia: 12.06.1942, Deň vzniku funkcie: 04.03.1994 |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: František Szabó, Bydlisko: Názov obce: Modrany č.439, PSČ: 946 33 , Dátum narodenia: 29.09.1939, Deň vzniku funkcie: 04.03.1994 |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: František Szekeres, Bydlisko: Názov obce: Modrany č.443, PSČ: 946 33 , Dátum narodenia: 25.11.1959, Deň vzniku funkcie: 04.03.1994 |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Vincent Szekeres, Bydlisko: Názov obce: Modrany č.295, PSČ: 946 33 , Dátum narodenia: 17.10.1931, Deň vzniku funkcie: 04.03.1994 |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Andrej Szuri, Bydlisko: Názov obce: Modrany č.130, PSČ: 946 33 , Dátum narodenia: 19.10.1950, Deň vzniku funkcie: 04.03.1994 |
Spôsob konania v mene družstva: Za družstvo koná predseda alebo podpredseda predstavenstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. |