PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel |
2. odťahová služba |
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností |
4. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností |
5. požičiavanie motorových vozidiel |
6. výkup a predaj ojazdených motorových vozidiel |
7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom |
8. predaj dvojstopových motorových vozidiel |
9. predaj súčiastok a prísluš. dvojstop. motorových vozidiel |
10. sprostredkovanie obchodu s potravinárskym tovarom, tabakovými výrobkami |
11. sprostredkovanie obchodu - sklo, keramika, odevy, textil, drogéria |
12. sprostredkovanie obchodu - papier, kancelárske a športové potreby |
13. sprostredkovanie obchodu - hračky, osvetlovacie telesá |
14. prenájom motorových vozidiel |
15. sprostredkovanie predaja automobilov, náhradných dielov a autopríslušenstva |
16. nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Dipl. Kfm. Michal Horváth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Zlatej nohe 12642/4B, Názov obce: Bratislava-Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 26.10.1974, Deň vzniku funkcie: 16.05.2013 |
Meno a priezvisko: Ing. Marek Hajduk, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žriedlová 3363/28, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 15.10.1973, Deň vzniku funkcie: 08.11.2013 |
Meno a priezvisko: Ing. Oto Gése, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bystrá 950/18, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 01.06.1981, Deň vzniku funkcie: 01.08.2016 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a podpisujú vo všetkých veciach vždy dvaja konatelia spoločne alebo konateľ Dipl. Kfm. Michal Horváth samostatne. |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spol.zmluvou zo dňa 7.9.1992 v zmysle Zákona č.513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 1515 |
2.
Dodatok č.4 zo dňa 7.3.1996 k spoločenskej zmluve Stary spis: S.r.o. 1515 |
3.
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.5 zo dňa 09.07.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z.. |
4.
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.6 zo dňa 07.05.1999. |
5.
Dodatok č. 8 zo dňa 9.5.2002 k spoločenskej zmluve.
Dodatok č. 9 zo dňa 9.5.2002 k spoločenskej zmluve. |
6.
Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 30.12.2002. |