PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. správa vlastných majetkových účastí v iných právnických a fyzických osobách, |
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, |
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, |
5. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, |
6. prieskum trhu a verejnej mienky, |
7. verejné obstarávanie, |
8. činnosť podnikateľkých, organizačných a ekonomických poradcov, |
9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, |
10. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ľuboš Lopatka, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rekreačná 6789/2, Názov obce: Biely Kostol, PSČ: 919 34 , Dátum narodenia: 22.04.1961, Deň vzniku funkcie: 05.05.2020 |
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Marianna Ondrová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Björnsonova 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 05 , Dátum narodenia: 01.08.1980, Deň vzniku funkcie: 01.06.2020 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť koná prostredníctvom aspoň dvoch členov predstavenstva, z ktorých jeden vždy musí byť predseda predstavenstva, konajúcich spoločne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ing. Roman Achimský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežie M. R. Štefánika 2, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01 , Dátum narodenia: 24.09.1968, Deň vzniku funkcie: 01.06.2020 |
Meno a priezvisko: doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osiková 1, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 28.12.1976, Deň vzniku funkcie: 10.07.2020 |
Meno a priezvisko: Mgr. Iveta Mečárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nevädzová 6E, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 22.04.1988, Deň vzniku funkcie: 10.07.2020 |