PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - maloobchod - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností |
2. - sprostredkovanie obchodu a služieb |
3. - veľkoobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností |
4. - reklamné a propagačné činnosti |
5. - sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľných živností - nadviazanie kontaktov medzi prepravcom a dopravcom |
6. - prenájom motorových vozidiel |
7. - prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu |
8. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov |
9. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojených s poskytovaním iných než základných služieb |
10. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Ing. Ján Banas, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Odbojárov 15, Názov obce: Nemecká, PSČ: 976 97 , Dátum narodenia: 09.05.1956, Deň vzniku funkcie: 15.08.1994 |
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Zvarík, Bydlisko: Názov obce: Bystrá 142, PSČ: 977 01 , Dátum narodenia: 01.07.1951, Deň vzniku funkcie: 16.10.1996 |
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Soták, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 24, Názov obce: Brezno, PSČ: 977 01 , Dátum narodenia: 23.02.1955, Deň vzniku funkcie: 16.10.1996 |
Meno a priezvisko: Ing. Ľudovít Ihring, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kiepka 2521/86, Názov obce: Brezno, PSČ: 977 01 , Dátum narodenia: 27.09.1952, Deň vzniku funkcie: 16.10.1996 |
Meno a priezvisko: Ing. Marian Kurčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štiavnička 194/22, Názov obce: Podbrezová, PSČ: 976 81 , Dátum narodenia: 25.08.1958, Deň vzniku funkcie: 16.10.1996 |
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Marčok, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Potočná 1610/13, Názov obce: Brezno - Mazorníkovo, PSČ: 977 01 , Dátum narodenia: 05.03.1952, Deň vzniku funkcie: 16.10.1996 |
Meno a priezvisko: Ing. Július Kriváň, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kapitulská 1022/16, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , Dátum narodenia: 24.03.1955, Deň vzniku funkcie: 16.10.1996 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spôsob konania štatutárneho orgánu : Spoločnosť navonok zastupujú všetci konatelia a to i každý samostatne.
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci konatelia, pričom je potrebný podpis
vždy troch konateľov. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu
spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Zvarík, Bydlisko: Názov obce: Bystrá 142, PSČ: 977 01 |
Výška vkladu: 295 028,000000 EUR, Rozsah splatenia: 295 028,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Soták, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 24, Názov obce: Brezno, PSČ: 977 01 |
Výška vkladu: 295 028,000000 EUR, Rozsah splatenia: 295 028,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Ing. Ľudovít Ihring, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kiepka 2521/86, Názov obce: Brezno, PSČ: 977 01 |
Výška vkladu: 295 028,000000 EUR, Rozsah splatenia: 295 028,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Ing. Marian Kurčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štiavnička 194/22, Názov obce: Podbrezová, PSČ: 976 81 |
Výška vkladu: 295 028,000000 EUR, Rozsah splatenia: 295 028,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Marčok, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Potočná 1610/13, Názov obce: Brezno - Mazorníkovo, PSČ: 977 01 |
Výška vkladu: 295 028,000000 EUR, Rozsah splatenia: 295 028,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Ing. Július Kriváň, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kapitulská 1022/16, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 |
Výška vkladu: 295 028,000000 EUR, Rozsah splatenia: 295 028,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Ing. Ján Banas, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Odbojárov 15, Názov obce: Nemecká, PSČ: 976 97 |
Výška vkladu: 295 028,000000 EUR, Rozsah splatenia: 295 028,000000 EUR |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.8.1994 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
Starý spis: S.r.o. 5873 |
2.
.
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 9.10.1994 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. |
3.
.
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 24.3.1995 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve. |
4.
.
Na valnom zhromaždení konanom dňa 27.6.1996 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve. |
5.
.
Na valnom zhromaždení konanom dňa 16.10.1996 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve. |
6.
.
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 12.6.1997 bol schválený Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve. |
7.
.
Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.6.1998 bol
schválený Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve v zmysle
zák. č. 11/98 Z.z. |
8.
.
Valné zhromaždenie, konané dňa 26.06.1999, schválilo
Dodatok č. 8 k Spoločenskej zmluve. |
9.
.
Uznesením valného zhromaždenia dňa 4.10.1999 bol schválený Dodatok č.9 k spoločenskej zmluve. |
10.
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 6.4.2001 a dodatok č. 10. |
11.
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia, zo dňa 25.06.2001 a Dodatok č. 11. |
12.
.
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž-
denia, zo dňa 19.12.2001. |
13.
.
Na valnom zhromaždení konanom dňa 27.12.2002 bola
schválená zmena spoločenskej zmluvy a bolo vyhotovené
jej úplné znenie. |
14.
.
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž-
denia, zo dňa 11.12.2003 a úplné znenie spoločenskej zmluvy. |