PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, |
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, |
3. prieskum trhu a verejnej mienky, |
4. reklamné a marketingové služby, |
5. prenájom hnuteľných vecí, |
6. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, |
7. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností, |
8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
9. faktoring a forfaiting, |
10. administratívne služby, |
11. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, |
12. zasielateľstvo |
13. vedenie účtovníctva |
14. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb |
15. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby |
16. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
predseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Loy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kvetinárska 12197/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , Dátum narodenia: 27.06.1980, Deň vzniku funkcie: 29.03.2021 |
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. David Kostelník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lesní 1221, Názov obce: Příbor, PSČ: 74258 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 30.11.1975, Deň vzniku funkcie: 29.03.2021 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva spoločne.
Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ing. Ján Vošček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kvetinárska 11965/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , Dátum narodenia: 15.10.1959, Deň vzniku funkcie: 29.03.2021 |
Meno a priezvisko: Ing. Fridrich Rácz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trstínska 8351/49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 14.10.1968, Deň vzniku funkcie: 29.03.2021 |
Meno a priezvisko: Ing. Peter Vavroš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smreková 3091/4, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 07 , Dátum narodenia: 12.01.1986, Deň vzniku funkcie: 16.06.2021 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice N 932/2008, Nz 22060/2008 dňa 26.05.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. |
2.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.06.2009. |
3.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.03.2011 |
4.
Notárska zápisnica č. N 317/2013, Nz 32410/2013 zo dňa 23.09.2013. Zmena obchodného mena spoločnosti z BIZANA a. s. na SMART RAIL, a. s. |
5.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 317/2013, Nz 32410/2013, NCRls 33024/2013 zo dňa 23.09.2013. |
6.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady 28.01.2016. |