PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. Prípravné práce k realizácií stavieb |
2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien |
3. Dokončovacie stavebné práce pre realizácií exteriérov a interiérov |
4. Kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) |
5. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení |
6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby |
7. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov |
8. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky |
9. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce |
10. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov |
11. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti |
12. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí |
13. Prenájom hnuteľných vecí |
14. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
predseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Uhrin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martina Martinčeka 4701/2, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 24.11.1980, Deň vzniku funkcie: 21.11.2020 |
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Jaroslav Uhrín, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bobrovec 434, Názov obce: Bobrovec, PSČ: 032 21 , Dátum narodenia: 04.11.1944, Deň vzniku funkcie: 21.11.2020 |
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Peter Bodo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V. Žingora 54, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 02.11.1973, Deň vzniku funkcie: 21.11.2020 |
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Juraj Trizna, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kolomana Sokola 4426/8, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 23.03.1990, Deň vzniku funkcie: 21.11.2020 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva alebo traja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že podpisujúci uvedú k vytlačenému, odtlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti svoje meno a funkciu. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ing. Anna Uhrinová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bellova 3472/10, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 29.06.1984, Deň vzniku funkcie: 21.11.2020 |
Meno a priezvisko: JUDr. Ľubomír Oravec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ostravská 1014/8, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 24.06.1991, Deň vzniku funkcie: 21.11.2020 |
Meno a priezvisko: Ing. Helena Chlebcová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Javorová 3073/14, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 07 , Dátum narodenia: 29.09.1962, Deň vzniku funkcie: 21.11.2020 |