PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom |
2. Správa a údržba bytového alebo nebytového fondu v rozsahu voľných živností |
3. Prenájom hnuteľných vecí |
4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov |
5. Reklamné a marketingové služby |
6. Administratívne služby |
7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien |
8. Prípravné práce k realizácii stavby |
9. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) |
10. Vedenie účtovníctva |
11. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Mark James Connor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue de Strasbourg 5, Názov obce: Luxemburg, PSČ: 2561 , Štát: Luxemburské veľkovojvodstvo , Dátum narodenia: 13.08.1966, Deň vzniku funkcie: 08.07.2021 |
Meno a priezvisko: Robert Dobrzycki, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Inspektowa 3B, Názov obce: Varšava, PSČ: 02-711 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 01.12.1975, Deň vzniku funkcie: 08.07.2021 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis. |
PROKÚRA |
Meno a priezvisko: Pavel Sovička, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U Zvonařky 2536/1d, Názov obce: Praha 2 - Vinohrady, PSČ: 120 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 17.03.1978, Deň vzniku funkcie: 08.07.2021 |
Meno a priezvisko: Ondřej Špalek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Paťanka 2614/11, Názov obce: Praha 6 - Dejvice, PSČ: 160 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 25.04.1976, Deň vzniku funkcie: 08.07.2021 |
Meno a priezvisko: Jan Andrejco, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Arbesova 2292, Názov obce: Černošice, PSČ: 252 28 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 17.06.1975, Deň vzniku funkcie: 08.07.2021 |
Meno a priezvisko: Klára Sobotková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U Homolky 124/5, Názov obce: Praha 5 - Motol, PSČ: 150 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 27.03.1982, Deň vzniku funkcie: 08.07.2021 |
Meno a priezvisko: Erik Ivaničko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): dona Sandtnera 5809/15, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 09.12.1981, Deň vzniku funkcie: 08.07.2021 |
Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista pán Pavel Sovička je oprávnený vykonávať za spoločnosť akékoľvek právne úkony samostatne, a to vrátane oprávnení scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti (za podmienky v článku 6.2 písm g) Zakladateľskej listiny). Ostatní prokuristi sú oprávnení vykonávať za spoločnosť akékoľvek právne úkony vždy spoločne s jedným ďalším prokuristom, a to vrátane oprávnení scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti (za podmienky v článku 6.2 písm g) Zakladateľskej listiny). |