PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, |
2. sprostredkovateľská činnosť, |
3. ekonomické a organizačné poradenstvo pre poisťovne, |
4. vykonávanie administratívnych prác pre poisťovne, |
5. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti |
6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom |
7. prenájom hnuteľných vecí |
8. výkon činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia |
9. výkon činnosti samostatného finančného agenta v sektore doplnkového dôchodkového sporenia |
10. výkon činnosti samostatného finančného agenta v sektore prijímania vkladov |
11. výkon činnosti samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov |
12. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Ing. Pavel Škandík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čajkovského 28, Názov obce: Nitra |
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Dvoran, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Kopánky 193/10, Názov obce: Zamarovce, PSČ: 911 05 , Dátum narodenia: 16.05.1963, Deň vzniku funkcie: 05.02.1998 |
Meno a priezvisko: Július Kolenič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malokrasňanská 10195/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54 , Dátum narodenia: 29.09.1973, Deň vzniku funkcie: 17.09.2018 |
Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Kráľovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Medveďovej 2496/19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 12.01.1979, Deň vzniku funkcie: 19.06.2019 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Vo všetkých veciach spoločnosti koná za spoločnosť samostatne Július Kolenič, ostatní konatelia spoločnosti konajú vždy dvaja spoločne. Konateľ sa podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Notárska zápisnica N 76/97, Nz 73/97 zo dňa zo dňa 12.6.1997 o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb.
Stary spis: S.r.o. 22754 |
2.
Rozhodnutie jediného spoločníka o zvýšení základného imania a zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 87/98, Nz 87/98 spísanej dňa 2.6.1998, v zmysle zák.č. 11/1998 Zz. |
3.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.1.2000 vo forme notárskej zápisnice N 23/2000, Nz 23/2000. |
4.
Zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnice č. N 275/2000, Nz 275/2000 dňa 27.6.2000, ktorou sa mení predchádzajúce obchodné meno InsService, spol. s r.o. |
5.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.8.2004. Zánik funkcie konateľa Ing. Jaroslava Sabadku dňa 31.8.2004. |
6.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.08.2009. |
7.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.02.2013. |
8.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.08.2013 |
9.
Uznesenia jediného spoločníka zo dňa 22.04.2014. |
10.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.10.2018.
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice č. N 590/2018, Nz 42172/2018, NCRls 42839/2018 zo dňa 19.11.2018.
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 600/2018, Nz 43560/2018, NCRls 44238/2018 zo dňa 22.11.2018.
|