PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien, |
2. prípravné práce k realizácii stavby, |
3. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, |
4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, |
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, |
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, |
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, |
8. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, |
9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, |
10. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, |
11. prenájom hnuteľných vecí, |
12. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení, |
13. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
14. výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby, |
15. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť), |
16. výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov, |
17. výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby, |
18. nákladná cestná doprava, |
19. výkon činnosti stavbyvedúceho - inžinierske stavby, dopravné stavby, |
20. výkon činnosti stavebného dozoru - inžinierske stavby, dopravné stavby, |
21. výkon činností autorizovaného architekta, |
22. Vedenie účtovníctva |
23. Administratívne služby |
24. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov |
25. Inžinierska činnosť |
26. Stavebné cenárstvo |
27. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky |
28. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti |
29. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom |
30. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu |
31. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly |
32. Demolačné práce (odstránenie pôvodných stavieb a ich častí bez použitia trhavín) |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Marcel Rýchly, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zbehy 399, Názov obce: Zbehy, PSČ: 951 42 , Dátum narodenia: 01.09.1974, Deň vzniku funkcie: 25.04.2018 |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Ivo Vrbka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Javorník 2, Názov obce: Proseč pod Ještědem, PSČ: 463 43 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 26.11.1973, Deň vzniku funkcie: 01.07.2020 |
Funkcia: Predseda, Meno a priezvisko: Ing. Robert Pátek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Husova 19/1462, Názov obce: Šlapanice u Brna, PSČ: 66451 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 08.03.1977, Deň vzniku funkcie: 01.07.2020 |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Karel Volf, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podvinný mlýn 2347/24, Názov obce: Praha 9, Libeň, PSČ: 19000 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 30.07.1974, Deň vzniku funkcie: 01.07.2020 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle dvaja členovia predstavenstva spoločne. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ing. Juraj Kosmály, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 106/38 Psiare, Názov obce: Hronský Beňadik, PSČ: 966 53 , Dátum narodenia: 17.02.1964, Deň vzniku funkcie: 01.12.2018 |
Meno a priezvisko: Ing. František Kočí - predseda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K Rovinám 557/6, Názov obce: Praha 5, Jinonice, PSČ: 15800 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 31.10.1960, Deň vzniku funkcie: 01.07.2020 |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Heran, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na záhonech 847/18, Názov obce: Praha 4, Michle, PSČ: 14100 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 04.01.1965, Deň vzniku funkcie: 01.07.2020 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Obchodná spoločnosť bola založená ako súkromná akciová spoločnosť zakladateľskou listinou zo dňa 16.04.2013 vo forme notárskej zápisnice č. N 258/2013, Nz 12194/2013 v zmysle ust. § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. |
2.
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 630/2013, Nz 30002/2013, NCRls 30585/2013 zo dňa 05.09.2013. |
3.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.09.2015. |
4.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.12.2015 vo forme notárskej zápisnice č. N 3159/2015, Nz 55940/2015, NCRls 56873/2015. |
5.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.05.2016. |