OBCHODNÉ MENO: egress s. r. o. |
ODDIEL: Sro |
VLOŽKA ČÍSLO: 200/N |
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krušovská 1645/10, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 |
IČO: 34 099 883 |
DEŇ ZÁPISU: 25.04.1994 |
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) |
2. Fotografické služby |
3. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien |
4. Prípravné práce k realizácii stavby |
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby |
6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) |
7. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla |
8. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení |
9. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky |
10. Dizajnérske činnosti |
11. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ |
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kučerka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podjavorinskej 1942/6, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 08.08.1954, Deň vzniku funkcie: 22.04.2021 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kučerka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podjavorinskej 1942/6, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 08.08.1954 |
Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR |
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR |
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR |
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7. 2. 1994 podľa §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 550 |
2. Dodatok zo dňa 22.11.1994 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti. Stary spis: S.r.o. 550 |
3. Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.2 zo dňa 16.05.2001. |
4. Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 11.4.2002. Dodatok zo dňa 29.5.2002 k spoločenskej zmluve. Dodatok zo dňa 19.6.2002 k spoločenskej zmluve (zmena sídla z: Letecká 4, Nitra - Janíkovce na: Wilsonovo nábrežie 4, Nitra). |