PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. výroba liekov |
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) |
3. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied |
4. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied |
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb |
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu |
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby |
8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov |
9. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov |
10. zber a spracovanie údajov a monitorovanie klinického hodnotenia liečiv |
11. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly |
12. výroba organických chemikálií |
PROKÚRA |
Meno a priezvisko: Ing. Beáta Krupová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružindol 442, Názov obce: Ružindol, PSČ: 919 61 , Dátum narodenia: 09.10.1974, Deň vzniku funkcie: 06.10.2020 |
Meno a priezvisko: RNDr. Marián Gono, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vršatecká 7696/7, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 08.09.1973, Deň vzniku funkcie: 06.10.2020 |
Meno a priezvisko: Dr. rer. nat. Marián Takáč, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Golfová 3744/3, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 23.05.1977, Deň vzniku funkcie: 06.10.2020 |
Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokuristi budú spoločnosť zastupovať a podpisovať za ňu vždy dvaja spoločne. |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Akciová spoločnosť bola založená podľa Obchodného zák.č.513/1991 Zb. bez výzvy na upisovanie akcií rozhodnutím zakladateľov, osvedčeným v notárskej zápisnice N 25/95, Nz 25/95 zo dňa 7.4.1995, spísanej notárkou JUDr.Alžbetou Juríkovou.
Stary spis: Sa 329
Stary spis: Sa 1874 |
2.
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení konanom dňa 30.5.1997. Priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 87/97, Nz 86/97 zo dňa 30.5.1997.
Stary spis: Sa 1874 |
3.
Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 28.5.1999, číslo: 055/99-SF, reg. č.
VL - 16/99.
Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 28.5.1999, číslo: 053/99-SF, reg. č.
FV - 254/99. |
4.
Na valnom zhromaždení dňa 14.7.98, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 68/98, Nz 68/98 napísanej dňa 17.4.1998 notárom JUDr. Baričičovou bola schválená zmena stanov. |
5.
Zánik funkcie člena predstavenstva: Ing. Ivan Varga dňa 17. 5. 2002.
Zánik funkcie člena dozornej rady: Ing. Ondřej Gattnar, PhD. dňa 17. 5. 2002.
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17. 5. 2002, na ktorom bola schválená zmena stanov a ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 158/02, Nz 156/02. |
6.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2002 spísaná do notárskej zápisnice č. N 302/2002, Nz 312/2002. |
7.
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 20.6.2003, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 183/2003, Nz 50589/2003. |
8.
Notárska zápisnica N 110/2004, Nz 39115/2004 zo dňa 6.5.2004 osvedčujúca priebeh valného zhormaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. |
9.
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 23.11.2006. |
10.
Notárska zápisnica N 28/2007, Nz 8287/2007, NCRls 8365/2007 zo dňa 2.3.2007. Zmena obchodného mena z VULM, a.s. na hameln rds a.s. |
11.
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 103/2010, Nz 30175/2010, NCRls 30632/2010 zo dňa 25.08.2010. |
12.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.12.2010. |
13.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.04.2012. |
14.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.04.2012. |
15.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.10.2012. |
16.
Zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 18.03.2015. |
17.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.08.2015. |