PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - veľkoobchod - nákup a predaj všetkých druhov tovarov s výnimkou viazaných a koncesovaných živností |
2. - maloobchod - nákup a predaj všetkých druhov tovarov s výnimkou viazaných a koncesova- ných živností |
3. - pohostinská činnosť |
4. - cestná nákladná doprava |
5. - prevádzkovanie vlastnej ochrany - strážna služba - § 3 písm. a/, body 1, 3 a 4 zák. č. 379/97 Z.z. o SBS a podobných činnostiach |
6. - reklamná a propagačná činnosť |
7. - vydávanie periodických a neperiodických publikácii |
8. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti |
9. mäsiarstvo a údenárstvo |
10. Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
predseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Peter Tužinský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 2010/10, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 , Dátum narodenia: 02.12.1972, Deň vzniku funkcie: 04.04.2021 |
podpredseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Lýdia Bratková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 46/22, Názov obce: Nová Baňa, PSČ: 968 01 , Dátum narodenia: 01.01.1960, Deň vzniku funkcie: 06.04.2021 |
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ábel Tužinský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Š. Moysesa 442/66, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01 , Dátum narodenia: 30.07.1946, Deň vzniku funkcie: 04.04.2021 |
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Mária Jazvinská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kľakovská 881/18, Názov obce: Žarnovica, PSČ: 966 81 , Dátum narodenia: 15.10.1953, Deň vzniku funkcie: 04.04.2021 |
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Daniel Koštenský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Š. Moysesa 421/45, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01 , Dátum narodenia: 06.11.1963, Deň vzniku funkcie: 04.04.2021 |
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Eva Lacová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priehradka 394/15, Názov obce: Hliník nad Hronom, PSČ: 966 01 , Dátum narodenia: 30.11.1969, Deň vzniku funkcie: 04.04.2021 |
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Helena Dodoková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničný rad 91/21, Názov obce: Nová Baňa, PSČ: 968 01 , Dátum narodenia: 02.12.1969, Deň vzniku funkcie: 04.04.2021 |
Spôsob konania v mene družstva: Za družstvo podpisuje predseda. Pre platnosť právneho úkonu, ktorý robí predstvaentsvo sa vyžaduje podpis predsedu a podpredsedu predstavenstva alebo predsedu a člena predstavenstva, alebo podpredsedu a člena presdtavenstva. |
KONTROLNÁ KOMISIA |
Funkcia: predseda kontrolnej komisie, Meno a priezvisko: Ján Babinec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rudno nad Hronom 206, Názov obce: Rudno nad Hronom, PSČ: 966 51 , Dátum narodenia: 01.02.1948, Deň vzniku funkcie: 04.04.2021 |
Funkcia: podpredseda kontrolnej komisie, Meno a priezvisko: Anna Gáliková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vyhne 336, Názov obce: Vyhne, PSČ: 966 02 , Dátum narodenia: 19.06.1952, Deň vzniku funkcie: 06.04.2021 |
Meno a priezvisko: Helena Beňadiková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trubín 16, Názov obce: Lovčica-Trubín, PSČ: 966 23 , Dátum narodenia: 17.05.1950, Deň vzniku funkcie: 04.04.2021 |
Meno a priezvisko: Jozef Tabernaus, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 821/27, Názov obce: Žarnovica, PSČ: 966 81 , Dátum narodenia: 30.10.1939, Deň vzniku funkcie: 04.04.2021 |
Meno a priezvisko: Margita Volfová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 113/32, Názov obce: Nová Baňa, PSČ: 968 01 , Dátum narodenia: 21.05.1947, Deň vzniku funkcie: 04.04.2021 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Družstvo vzniklo 19.7.1953 uznesením ustav. valného zhromaždenia
Stary spis: Dr 323
.
Zhromaždenie delegátov konané dňa 25.3.1991 schváli-
lo nové stanovy v zmysle zák. č. 176/91 Zb. o bytovom,
výrobnom, spotrebnom a inom družstevníctve. |
2.
.
Družstvo sa premenilo na družstvo v zmysle § 765 Obch. zák. v súlade so spôsobom stanoveným zák.č. 42/92 Zb. Zhromaždením delegátov schválilo stanovy družstva dňa 27.7.1992 v zmysle zák.č. 513/91 Zb. |
3.
Zhromaždenie delegátov, konané dňa 25.3.1996 schválilo zmenu stanov družstva. |
4.
Na zhromaždení delegátov konanom dňa 17.3.1997 bola schválená zmena stanov. |
5.
.
Zhromaždenie delegátov konané dňa 23.2.1998 schválilo zmenu stanov. |
6.
Zhromaždenie delegátov konané dňa 15.3.1999 schválilo zmenu stanov. |
7.
Uznesením zhromaždenia delegátov zo dňa 20.3.2000
bola schválená zmena stanov.
|
8.
Zhromaždenie delegátov konané dňa 23.3.2001 schválilo zmenu stanov. |
9.
Zhromaždenie delegátov konané dňa 25.3.2002
schválilo zmenu stanov a bolo vyhotovené ich úplné
znenie. |
10.
Uznesením zhromaždenia delegátov zo dňa 24.3.2003
bola schválená zmena stanov a vyhotovené úplné znenie. |