PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - ohýbanie a strihanie plechov |
2. - podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárs- kych výrobkov na účely spracovania a ďal- šieho predaja |
3. - zemné práce kolovými mechanizačnými prostriedkami a prevádzkovanie kompresora |
4. - oprava hydraulických valcov, nakladačov, zubových čerpadiel, zdvihákov |
5. - opravy motorových vozidiel a poľnohospodárskych strojov |
6. - prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov spojený so službami |
7. - veľkoobchod -- nákup, skladovanie a predaj zemiakov a ostatných poľnohospodárskych produktov |
8. pohostinská činnosť |
9. - maloobchod v rozsahu voľných živností |
10. - služby poskytované v pôdohospodárskej produkcii |
11. čistenie a dezinfekcia dopravných prostriedkov |
12. vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava |
13. vnútroštátna cestná nákladná doprava |
14. výroba kŕmnych zmesí pre vlastnú potrebu |
15. banské oprávnenie:
- otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom /§2 písm. b) zákona č. 51/1988 Zb./
- zriaďovanie, zabezpečenie a likvidácia lomov /§2 písm. c) zákona č. 51/1988 Zb./
- úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním /§2 písm. d) zákona č. 51/1988 Zb./
- zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písm. b) až d) /§2 písm. e) zákona č. 51/1988 Zb./
- dobývanie ložísk nevyhradených nerastov povrchovým spôsobom vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia lomov s výnimkou vyhľadávania a ložiskového geologického prieskumu nevyhradených nerastov /§3 písm. a) zákona č. 51/1988 Zb./ |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
predseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Baran, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gen. Ludvíka Svobodu 630/4, Názov obce: Spišská Belá, PSČ: 059 01 , Dátum narodenia: 11.04.1960, Deň vzniku funkcie: 16.10.2020 |
podpredseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Jozef Koššár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 8. mája 900/26, Názov obce: Ľubica, PSČ: 059 71 , Dátum narodenia: 24.02.1960, Deň vzniku funkcie: 16.10.2020 |
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Dana Maniaková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petržalská 1635/19, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01 , Dátum narodenia: 26.02.1961, Deň vzniku funkcie: 16.10.2020 |
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Rataj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rakúsy 137, Názov obce: Rakúsy, PSČ: 059 76 , Dátum narodenia: 20.10.1987, Deň vzniku funkcie: 16.10.2020 |
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Marek Benč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lanškrounská 1611/6, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01 , Dátum narodenia: 15.09.1985, Deň vzniku funkcie: 16.10.2020 |
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Miroslav Wansner, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slovenská Ves 201, Názov obce: Slovenská Ves, PSČ: 059 02 , Dátum narodenia: 23.06.1961, Deň vzniku funkcie: 16.10.2020 |
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Jozef Kolek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľná 1171/33, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01 , Dátum narodenia: 18.01.1994, Deň vzniku funkcie: 16.10.2020 |
Spôsob konania v mene družstva: Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda. Listiny o právnych úkonoch,
kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj jeden ďalší člen predstavenstva. |
KONTROLNÁ KOMISIA |
Funkcia: člen kontrolnej komisie, Meno a priezvisko: Mária Heldáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rakúsy 61, Názov obce: Rakúsy, PSČ: 059 76 , Dátum narodenia: 17.12.1963, Deň vzniku funkcie: 16.10.2020 |
Funkcia: člen kontrolnej funkcie, Meno a priezvisko: Miroslav Gavorčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rakúsy 162, Názov obce: Rakúsy, PSČ: 059 76 , Dátum narodenia: 05.12.1958, Deň vzniku funkcie: 16.10.2020 |
Funkcia: člen kontrolnej komisie, Meno a priezvisko: Jozef Tropp, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stráne pod Tatrami 134, Názov obce: Stráne pod Tatrami, PSČ: 059 76 , Dátum narodenia: 14.03.1972, Deň vzniku funkcie: 16.10.2020 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Poľnohospodárske družstvo sa riadi Stanovami schválenými na členskej schôdzi dňa 27.1.1992
Zmeny v zápise boli vykonané na základe
transformačného projektu schváleného valným
zhromaždením dňa 20.11.1992 a zmenených
stanov schválených členskou schôdzou dňa
11.12.1992, v súlade so zák. č. 42/92 Zb. a
ust. § 765 zák. č. 513/91 Zb. |
2.
Zmeny stanov družstva, schválené výročnou členskou schôdzou dňa 28.2.1997. |
3.
Zmeny stanov družstva, schválené členskou schôdzou dňa 6.3.1998. |
4.
Zmeny stanov družstva, schválené členskou schôdzou dňa 10.3.2000. |
5.
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou konanou dňa 15.3.2002. |
6.
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou konanou dňa 7.3.2003. |
7.
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou konanou dňa 27.02.2004. |