ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ |
Meno a priezvisko: Peter Borš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Belinského 1055/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 02.03.1982, Deň vzniku funkcie: 14.03.2021 |
Meno a priezvisko: Marián Schmidt, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gazdovský rad 43/29, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01 , Dátum narodenia: 16.08.1982, Deň vzniku funkcie: 14.03.2021 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Peter Borš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Belinského 1055/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 02.03.1982 |
Výška vkladu: 3 319,500000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 319,500000 EUR |
Meno a priezvisko: Marián Schmidt, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gazdovský rad 43/29, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01 , Dátum narodenia: 16.08.1982 |
Výška vkladu: 3 319,500000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 319,500000 EUR |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.12.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník.
Stary spis: S.r.o. 4352 |
2.
Spoločenská zmluva zo dňa 12.5.1994 v súlade s ust. §§ 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.3.1994. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 12.5.1994.
Stary spis: S.r.o. 4352 |
3.
Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.9.1996.
Stary spis: S.r.o. 4352 |
4.
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.9.1996. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.9.1996. Stary spis: S.r.o. 4352 |
5.
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.9.1996 na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov a zmeny konateľov. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve z 25.9.96.
Stary spis: S.r.o. 4352 |
6.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.4.1997, na ktorom boli schválené zmluvy o prevode obchodných podielov.
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.4.1997. |
7.
Notárska zápisnica N 273/99, Nz 280/99 zo dňa 21.6.1999, dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 30.6.1999.
Rozsudok Okresného súdu Bratislava II č.j. Nc 129/99, N 379/99 z dňa 29.6.1999, Nc 128/99, 378/99 zo dňa 29.6.1999. |
8.
Notárska zápisnica Nz 383/99 zo dňa 26.10.1999 spísaná notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom, Legionárska 1/D z valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmluva o prevode obchodného podielu. Osvedčenie o dedičstve D 1197/99, Dnot 166/99 zo dňa 22.10.1999. |
9.
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 17.3.2000
Dodatok zo dňa 17.3.2000 k spoločenskej zmluve. |
10.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.5.2000. |
11.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.04.2011. |