PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (veľkoobchod, maloobchod, import, export) |
2. - sprostredkovanie prác stavebného charakteru, |
3. - vedenie účtovníctva, |
4. - výkon činnosti stavbyvedúceho, |
5. - pozemné stavby, |
6. - dopravné stavby-pozemné komunikácie, |
7. - vodohospodárske stavby-zdravotno-vodohospodárske stavby, |
8. - výkon činnosti stavebného dozoru, |
9. - pozemné stavby-jednoduch stavby, |
10. - vykonávanie priemyselných a inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov), |
11. - vykonávanie dopravných stavieb, |
12. - výroba výrobkov z betónu, |
13. - prenájom dopravných strojov a zariadení, |
14. - sprostredkovanie obchodu a služieb, zákaziek v oblasti stavebníctva, |
15. - sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, |
16. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti, |
17. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti, |
18. - poradenstvo v oblasti stavebníctva, |
19. výroba a predaj asfaltových obaľovacích zmesí a stavebných hmôt, |
20. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom |
21. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom |
22. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb:stavebná časť |
23. inžinierska činnosť |
24. vyhotovovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a na poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa kunštrukcií inžinierskych stavieb |
25. prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 5 |
26. zváranie koľajníc |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Dipl. Ing. Bernhard Brandner, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaminger Straße 1, Názov obce: Scheibbs, PSČ: A-3270 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 20.07.1981, Deň vzniku funkcie: 09.09.2014 |
Meno a priezvisko: Ronald Pleninger, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Haassiedlung 41, Názov obce: Weistrach, PSČ: 3351 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 21.09.1978, Deň vzniku funkcie: 20.11.2014 |
Meno a priezvisko: Vladimír Lesovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Polní 826/7, Názov obce: Klobouky U Brna, PSČ: 691 72 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 24.11.1970, Deň vzniku funkcie: 03.11.2016 |
Meno a priezvisko: Ing. Jiří Kozel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U letenského sadu 1292/4, Názov obce: Praha, PSČ: 170 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 30.03.1961, Deň vzniku funkcie: 28.01.2020 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne alebo jeden konateľ spoločne s prokuristom alebo dvaja prokuristi spoločne.
|
PROKÚRA |
Meno a priezvisko: Mgr. Viliam Perknovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mudrochova 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 31.01.1981, Deň vzniku funkcie: 11.05.2017 |
Meno a priezvisko: Lucia Glosiková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veterná ulica 608/23, Názov obce: Láb, PSČ: 900 67 , Dátum narodenia: 30.05.1972, Deň vzniku funkcie: 22.05.2010 |
Meno a priezvisko: Ing. Martin Urík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 583/53, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 14.06.1974, Deň vzniku funkcie: 28.05.2020 |
Meno a priezvisko: Philipp Sorgo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vassacher Straße 66, Názov obce: Villach, PSČ: A-9500 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 28.11.1981, Deň vzniku funkcie: 01.10.2014 |
Meno a priezvisko: Ing. Pavel Pechač, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratrská 253, Názov obce: Libčice nad Vltavou, PSČ: 252 66 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 04.07.1968, Deň vzniku funkcie: 11.05.2017 |
Meno a priezvisko: Dipl.-Ing. Harald Ramsbacher, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Erdbergstrasse 34/3/4, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1030 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 11.11.1984, Deň vzniku funkcie: 11.05.2017 |
Meno a priezvisko: JUDr. Lukáš Galeštok, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jurkovičová 3, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 24.02.1990, Deň vzniku funkcie: 21.05.2021 |
Meno a priezvisko: Ing. Janeta Laková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sklenárova 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 06.08.1966, Deň vzniku funkcie: 21.05.2021 |
Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná prokurista spoločne s konateľom alebo dvaja prokuristi spoločne. |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 04.12.1990 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník a § 5 Zák.č. 112/1990 Zb., ktorým sa mení a doplňa Zák.č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou.
Stary spis: S.r.o. 474 |
2.
Spoločenská zmluva zo dňa 22.1.1993 v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb.
Stary spis: S.r.o. 474 |
3.
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.10.1997 na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Zmena a dodatok k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N 269/97, Nz 269/97 spísaný dňa 30.10.1997 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou.
Stary spis: S.r.o. 474 |
4.
Zmena a nové znenie spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 453/99, Nz 442/99 spísanej dňa 17.11.1999 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou, v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z.
Zmena obchodného mena z Plánovia a zriaďovacia spoločnosť s ručením obmedzeným na Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
5.
Zmena zakladateľskej listiny osvedčená do notárskej zápisnice N 968/01, Nz 918/01 zo dňa 20.11.2001. |
6.
Notárska zápisnica č. N 1003/01, Nz 950/01 zo dňa 28.11.2001 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o menovaní konateľa spoločnosti.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.3.2002 o odvolaní konateľa a menovaní nových prokuristov spoločnosti.
Notárska zápisnica č. N 319/02, Nz 305/02 zo dňa 10.4.2002 osvedčujúca nové úplné znenie zakladateľskej listiny.
Prokuristi:
Ing. Jürgen Francz - deň vzniku funkcie: 14.03.2002
Harald Gindl - deň vzniku funkcie: 14.03.2002 |
7.
Notárska zápisnica N 32/03, Nz 4273/03 zo dňa 22.1.2003, osvedčujúca zmenu a úplné znenie zakladateľskej listiny. |
8.
Rozhodnutie jediného spoločníka z 15.4.2003.
Zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnice č. N 325/2003, Nz 33459/2003 dňa 5.5.2003.
|
9.
Rozhodnutie spoločníka spísané do notárskej zápisnice č. N 488/2003, Nz 50621/2003 dňa 20.6.2003.
|
10.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.4.2005. |
11.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 4.7.2006 - zmena sídla; pôvodné: Žilinská 7-9, 811 05 Bratislava. |
12.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.02.2007 - odvolanie prokuristu a menovanie konateľa. |
13.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.11.2007. |
14.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.03.2009. |
15.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.04.2010 |
16.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.08.2014. |
17.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.11.2014. |
18.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.04.2017. |
19.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.04.2017. |