PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja |
2. - vykonávanie bytových a občianskych stavieb |
3. - výroba kovových výrobkov |
4. - cestná nákladná doprava |
5. - poskytovanie služieb autožeriavom |
6. - ostatné vzdelávanie - školenia |
7. - zámočníctvo |
8. - výroba kovových konštrukcií a ich častí |
9. - výroba kovových konštrukcií |
10. - výroba kovových prefabrikátov pre stavby |
11. - vykonávanie priemyselných stavieb |
12. - prípravné práce pre stavbu |
13. - stavba strešných konštrukcií a pokrývačské práce |
14. - vnútorné stavebné práce |
15. - tesárstvo |
16. - výroba stavebných prvkov z betónu |
17. - plynoinštalatérstvo, montáž plynových zariadení, médium zemný plyn |
18. - elektroinštalácie |
19. - výroba, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov a rozvádzačov nízkeho napätia do 500 A v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu |
20. - montáž káblových rozvodov |
21. - vodoinštalatérstvo |
22. - výroba drevených obalov a výroba jednoduchých výrobkov z dreva v rozsahu voľných ohlasovacích živností |
23. - maloobchodný predaj pohonných hmôt |
24. - prenájom stavebných a demolizačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom |
25. - prenájom motorových vozidiel, strojov, prístrojov a dopravných zariadení bez obsluhujúceho personálu |
26. - predaj, údržba a oprava motorových vozidiel |
27. - činnosti v oblasti nehnuteľností - sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností |
28. - prenájom nehnuteľností |
29. - podnikateľské poradenstvo /s výnimkou činnosti účtovných poradcov/ |
30. - účtovníctvo |
31. - výskum trhu |
32. - činniosť organizačných a ekonomických poradcov |
33. - čistenie budov |
34. vykonávanie inžinierskych stavieb a mostov |
35. montáž kovových konštrukcií |
36. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Ing. Ivan Čahoj, Bydlisko: Názov obce: Svinná 514, Deň vzniku funkcie: 07.10.1994 |
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Koptík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad teheľňou 7361/24, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 28.02.1957, Deň vzniku funkcie: 26.06.2014 |
Meno a priezvisko: Ing. Miloš Bučány, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Saleziánska ulica 6729/50, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 08.10.1961, Deň vzniku funkcie: 12.04.2017 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Ing. Ivan Čahoj, Bydlisko: Názov obce: Svinná 514, PSČ: 913 24 |
Výška vkladu: 5 075,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 075,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Ing. Zdenka Petríková, Bydlisko: Názov obce: Dubodiel 110, PSČ: 913 23 |
Výška vkladu: 5 075,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 075,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Koptík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad teheľňou 7361/24, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 |
Výška vkladu: 2 539,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 539,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Ing. Pavel Strapec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dunajská 7114/15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 , Dátum narodenia: 14.05.1962 |
Výška vkladu: 13 204,000000 EUR, Rozsah splatenia: 13 204,000000 EUR |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: JUDr. Eva Kubaská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lazaretská 34, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 07.04.1966, Deň vzniku funkcie: 14.01.2014 |
Meno a priezvisko: Jozef Koprivňanský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gen. M.R.Štefánika 382/29, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 29.01.1952, Deň vzniku funkcie: 14.01.2014 |
Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Čábi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 12/51, Názov obce: Želiezovce, PSČ: 937 01 , Dátum narodenia: 25.04.1981, Deň vzniku funkcie: 12.04.2017 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 07.09.1994 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Stary spis: S.r.o. 1812 |
2.
Valné zhromaždenie dňa 11.9.1996 rozhodlo o zvýšení základného imania spoločnosti (dodatok č.1 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.2.1997) |
3.
Valné zhromaždenie dňa 2.1.1997 zmenilo nových konateľov (dodatok č.2 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.2.1997) |
4.
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 10.06.1997 bol prijatý dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve. |
5.
Na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.04.1998 bol prijatý dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve. |
6.
Na základe rozhodnutia mim,oriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.06.1998 bol prijatý dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve. |
7.
Na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.6.1999 bol prijatý dodatok č.6 k spoločenskej zmluve a na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.5.2000 bol prijatý dodatok č.7 k spoločenskej zmluve. |
8.
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 17.9.2001 odvolalo konateľa. |
9.
Dňa 21.10.2010 bol spoločnosti STAVOKOV, spol. s r.o. doručený exekučný príkaz na obchodný podiel spoločníka SIBAMAC, a.s.. Doručením exekučného príkazu zanikla účasť povinného - spoločnosti SIBAMAC, a.s. v obchodnej spoločnosti STAVOKOV, spol. s r.o.. |