PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - výroba substrátov |
2. - balenie a prebaľovanie výrobkov |
3. - maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností |
4. - veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností |
5. - sprostredkovateľská činnosť |
6. - sprostredkovanie dopravy |
7. - prenájom stavebných a demolizačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom |
8. - výroba tovaru z plastov |
9. - reklamná a propagačná činnosť |
10. - leasing spojený s financovaním |
11. - výroba, opravy a montáž strojov a zariadení s mechanickým pohonom |
12. - spracovanie a likvidácia biologických odpadov okrem nebezpečných odpadov |
13. - výroba kompostov |
14. - prenájom nebytových priestorov bez poskytovania služieb spojených s prenájmom |
15. - predaj jedov v maloobchode |
16. organizačné a ekonomické poradenstvo |
17. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom |
18. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom |
19. - ťažobná činnosť |
20. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied |
21. Výroby priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov |
22. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Bc. Jan Harant, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zahradní 888, Názov obce: Česká Skalice, PSČ: 55203 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 19.02.1974, Deň vzniku funkcie: 01.01.2017 |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Jaroslav Zítko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevní 849, Názov obce: Česká Skalice, PSČ: 55203 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 14.10.1979, Deň vzniku funkcie: 01.01.2017 |
Funkcia: podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Mužila, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Modré zeme 5512/15, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01 , Dátum narodenia: 29.05.1956, Deň vzniku funkcie: 22.05.2019 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predstavenstvo. Za spoločnosť koná navonok v mene spoločnosti predseda alebo podpredseda predstavenstva, každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k vytlačenému, opečiatkovanému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis člen predstavenstva, ktorý je oprávnený konať navonok. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Zítko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bohuslavice 88, Názov obce: Bohuslavice, PSČ: 54906 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 10.02.1952, Deň vzniku funkcie: 01.01.2017 |
Meno a priezvisko: Ing. Jana Čániková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľ. Podjavorinskej 1062/2, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01 , Dátum narodenia: 16.09.1973, Deň vzniku funkcie: 22.05.2019 |
Meno a priezvisko: Mgr. Daniel Macek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Velká Jesenice 238, Názov obce: Velká Jesenice, PSČ: 55224 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 21.08.1979, Deň vzniku funkcie: 01.01.2021 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov v
zmysle ust. §§ 162, 172 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v NZ
212/2000, napísanej v NÚ JUDr. Agáty Potančokovej,
Záhoráckač. 53, Malacky a schválením stanov. |
2.
.
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.7.2000 v NZ 208/2000 napísanej v NÚ JUDr. Miroslava Debnára, Martin, Vajanského nám. 1. |
3.
.
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom 5.4.2002
bola schválená zmena stanov. |
4.
.
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 9. 6. 2002 prijalo úplné znenie stanov v súlade s ust. zák. č. 500/2001 Z.z. |