PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod), |
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod), |
3. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, |
4. sprostredkovateľská činnosť, |
5. leasing a prenájom spotrebného tovaru, automobilov, dopravných prostriedkov, výpočtovej, administratívnej techniky a technológií, |
6. reklamná, propagačná činnosť a inzertná činnosť, |
7. prieskum trhu, |
8. poradenstvo v oblasti obchodu a služieb, |
9. organizovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí, |
10. usporadúvanie školení, seminárov, a vzdelávacích podujatí, |
11. automatizované spracovanie dát, |
12. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom, |
13. činnosť miesta uloženia písomností nearchívnej povahy, |
14. faktoring a forfaiting, |
15. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, |
16. vedenie účtovníctva, |
17. činnosť účtovných poradcov, |
18. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu, |
19. poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky, počítačových sietí a software, |
20. nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora, |
21. vytváranie a rozširovanie neperiodických publikácií a audiokaziet v rozsahu voľnej živnosti, |
22. kresličské práce, |
23. grafické práce, |
24. sekretárske a administratívne práce, |
25. kopírovacie a reprografické práce, |
26. činnosť verejných nosičov a poslov, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Peter Krištofovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chrasťová 12314/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 17.04.1972, Deň vzniku funkcie: 16.02.2017 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený v mene spoločnosti konať predseda predstavenstva samostatne.
Konajúci podpisuje v mene spoločnosti tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Eva Krištofovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chrasťová 12314/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 09.11.1972, Deň vzniku funkcie: 06.12.2016 |
Meno a priezvisko: Ing. Marián Muzyka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jabloňový sad 9040/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 25.04.1983, Deň vzniku funkcie: 22.11.2018 |
Meno a priezvisko: Miroslav Krištofovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 7529/4A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 07.01.1969, Deň vzniku funkcie: 30.04.2021 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 397/2001 zo dňa 24.9.2001 v zmysle ust. §§ 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov spísanou notárkou JUDr. Agátou Potančokovou. Zápisnice zo zasadnutia predstavenstva a dozornej rady zo dňa 24.9.2001. |
2.
Notárska zápisnica N 2548/2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 16. 12. 2002, na ktorom bola schválená zmena stanov. |
3.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia - 7.4.2004 |
4.
Notárska zápisnica č. N 162/2004, Nz 30356/2004 zo dňa 7.4.2004 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. Zmena obchodného mena z pôvodného: PB ALLFINANZ, a.s. na: SALVE GROUP SK, a.s.
Notárska zápisnica č. N 377/2004, Nz 60975/2004 zo dňa 28.7.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. |
5.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.12.2004. Peter Krištofovič, funkcia predsedu predstavenstva od 07.04.2004 do 17.12.2004. Ing. Július Rusňák, funkcia člena dozornej rady od 29.10.2001 do 17.12.2004. |
6.
Notárska zápisnica č. N 158/2005, Nz 43756/2005, NCRls 43180/2005 zo dňa 20.09.2005. |
7.
Notárska zápisnica N 303/2006, Nz 26547/2006, NCRls 26504/2006 spísaná dňa 4.7.2006 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. |
8.
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 31.3.2008 schvaľujúcim rozhodnutie predsedu predstavenstva zo dňa 27.3.2008. |
9.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 64/2009, Nz 8902/209, NCRls 8974/2009 zo dňa 20.03.2009. Zmena obchodného mena z pôvodného SALVE GROUP SK, a. s. na nové Salve Group, a. s. |
10.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.8.2009 spísané v notárskej zápisnici N267/2009, Nz28687/2009. |
11.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.07.2010 |
12.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.10.2010 |
13.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.03.2013. |
14.
Notárska zápisnica č. N 422/2014, Nz 59560/2014, NCRls 60574/2014 zo dňa 18.12.2014. |
15.
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 536/2015, Nz 22886/2015 zo dňa 30.06.2015. |