PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), |
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti, |
3. sprostredkovateľská činnosť, |
4. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, |
5. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
6. čistenie interiérov vozidiel, |
7. prieskum trhu, |
8. poradenská činnosť v oblasti obchodu, |
9. usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí, |
10. výroba videoprogramov, |
11. upratovacie práce, |
12. vydavateľská činnosť, |
13. inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe, |
14. grafické práce, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Ing. Bohuš Kaliarik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolnočermánska 1413/99, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 30.01.1965, Deň vzniku funkcie: 15.04.2011 |
Meno a priezvisko: Mgr. Miloslav Hrehorčák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Opavská 26A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 16.12.1974, Deň vzniku funkcie: 15.04.2011 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a za ňu podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: JUDr. Peter Kubík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 |
Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR |
Obchodné meno/názov: BEGRAM s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 , IČO 36 345 768 |
Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 8.11.1999 a dodatkami č. 1 zo dňa 10.1.2000 a č. 2 zo dňa 29.2.2000 k nej, v zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. |
2.
Zánik funkcie konateľa: JUDr.Peter Kubík dňa 10.10.2001.
Prevod obchodného podielu schválený na valnom zhromaždení dňa 7.3.2002.
Spoločenská zmluva zo dňa 7.3.2002 v zmysle
zák.č. 500/2001 Z.z. |
3.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.12.2002. |
4.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 8.12.2006. |
5.
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 01.06.2007 - odvolanie a menovanie konateľa spoločnosti. |
6.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.07.2009, zo dňa 22.11.2010 |
7.
Zápisnica valného zhromaždenia zo dňa 15.04.2011.
|
8.
Zápisnica zo zasadnutie valného zhromaždenia zo dňa 02.11.2011. |