PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, |
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, |
4. počítačové služby, |
5. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, |
6. finančný leasing, |
7. poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt, |
8. sprostredkovanie poskytovania úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt, |
9. faktoring a forfaiting, |
10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, |
11. prenájom hnuteľných vecí, |
12. administratívne služby, |
13. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, |
14. vedenie účtovníctva, |
15. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, |
16. reklamné a marketingové služby, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: PhDr. Lukáš Trebula, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vietnamská 16765/45B, Názov obce: Bratislava-mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 14.03.1978, Deň vzniku funkcie: 20.04.2021 |
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Michal Lovás, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 74E, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 19.07.1981, Deň vzniku funkcie: 20.04.2021 |
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Mária Trebulová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vietnamská 16765/45B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 04.10.1982, Deň vzniku funkcie: 20.04.2021 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ing. Jana Lovásová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 74E, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 31.03.1982, Deň vzniku funkcie: 18.03.2010 |
Meno a priezvisko: Debora Oravčok, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prešovská 16940/40C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 04.12.1992, Deň vzniku funkcie: 20.04.2021 |
Meno a priezvisko: Ing. Andrej Jaso, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľova ulica 2727/8, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 14.10.1983, Deň vzniku funkcie: 20.04.2021 |