ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Miroslav Kožárik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Generála M.R.Štefánika 134/7, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 01 , Dátum narodenia: 01.10.1976, Deň vzniku funkcie: 10.01.2019 |
Meno a priezvisko: Mgr. Miroslava Zollerová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 256/6, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 01 , Dátum narodenia: 18.10.1968, Deň vzniku funkcie: 11.05.2021 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a podpisuje za ňu konateľ. |
SPOLOČNÍCI |
Meno a priezvisko: Miroslav Kožárik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Generála M.R. Štefánika 134/7, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 01 , Dátum narodenia: 01.10.1976 |
Výška vkladu: 8 465,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 8 465,000000 EUR |
Meno a priezvisko: Mgr. Miroslava Zollerová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 256/6, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 01 , Dátum narodenia: 18.10.1968 |
Výška vkladu: 8 465,000000 EUR, Rozsah splatenia: 8 465,000000 EUR |