PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - vydavateľké činnosti |
2. - reklamné činnosti |
3. - sprostredkovanie obchodu mimo činností vyžadujúcich zvláštne povolenie |
4. - veľkoobchod s rôznymi výrobkami pre občanov |
5. - maloobchod mimo riadnej predajne so zmiešaným tovarom |
6. - podnikateľské poradenstvo |
7. - iné služby polygrafického priemyslu - vysekávanie etikiet |
8. cestná nákladná doprava |
9. prenájom nehnuteľností |
10. prenájom motorových vozidiel |
11. prenájom strojov a zariadení |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Juraj Špidlík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gen.Svobodu 975/54, Názov obce: Partizánske, Dátum narodenia: 31.08.1968, Deň vzniku funkcie: 05.09.1996 |
Meno a priezvisko: Ľubomír Žák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Východná 341/10, Názov obce: Malé Uherce, PSČ: 958 03 , Dátum narodenia: 04.12.1959, Deň vzniku funkcie: 05.09.1996 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Menom spoločnosti koná člen predstavenstva samostatne. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Vladimíra Špidlíková, Bydlisko: Názov obce: Veľké Uherce 99, Dátum narodenia: 09.08.1971, Deň vzniku funkcie: 17.10.2001 |
Meno a priezvisko: Norbert Špidlík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gen. Svobodu 54/975, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 01 , Dátum narodenia: 06.07.1974, Deň vzniku funkcie: 29.06.2006 |
Meno a priezvisko: Mária Straková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Južná 9/1226, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 01 , Dátum narodenia: 20.11.1947, Deň vzniku funkcie: 07.02.2007 |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 06.08.1996 podľa §§ 56 až 75 a §§ 154 až 220 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Spoločnosť vznikla premenou podľa § 69 cit.zákona zo spoločnosti JUNOX spol. s r.o., Gen. Svobodu 975/54, Partizánske, IČO: 31 414 583, ktorá bola dňom 05.09.1996 vymazaná z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava - vidiek, odd. S.r.o. 6300/K. Na spoločnosť prechádzajú všetky práva, majetok a záväzky (aj neznáme) zaniknutej spoločnosti JUNOX spol. s r.o..
Stary spis: Sa 593 |
2.
Valné zhromaždenie dňa 22.1.1999 schválilo zmenu stanov a.s. (notárska zápisnica N 42/99, NZ 31/99). |
3.
Valné zhromaždenie dňa 22.1.1999 rozhodlo o rozšírení predmetu činnosti (notárska zápisnica N 42/99, NZ 31/99). |
4.
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 14.6.2001 (notárska zápisnica N 58/01, Nz 56/01 zo dňa 14.6.2001) rozhodlo o zmene dozornej rady. |
5.
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 18.3.2002 rozhodlo o zmene v dozornej rade spoločnosti. |
6.
Zmena stanov spoločnosti zo dňa 6.8.1996 v znení platných zmien a dodatkov prijatá na mimoriadenom valnom zhromaždení dňa 7.2.2003 ich úplným znením a zosúladením s ust. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. z. v platnom znení, vrátane zmeny sídla spoločnosti, rozšírenia predmetu podnikania spoločnosti, zániku funkcie člena dozornej rady Ing. Evy Hlinkovej s účinnosťou od 7.2.2003. |