PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. prevádzkovanie cestovnej agentúry, |
2. reklamná, inzertná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), |
4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), |
5. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, |
6. poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a software, |
7. marketingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
8. vydavateľská činnosť v rámci voľnej živnosti, |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Radka Kotíšková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obecní 131, Názov obce: Mukařov, PSČ: 251 62 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 27.03.1969, Deň vzniku funkcie: 14.05.2014 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, je oprávnený konať a podpisovať ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne. Za spoločnosť sa podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: RNDr. Petr Marsa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krynická 504/27, Názov obce: Praha, PSČ: 181 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 02.10.1965, Deň vzniku funkcie: 25.06.2010 |
Meno a priezvisko: Mgr. Romuald Kopún, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Křivce 1399/21, Názov obce: Praha 10, PSČ: 101 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 11.07.1969, Deň vzniku funkcie: 25.06.2010 |
Meno a priezvisko: Ing. Ján Franek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U Libušské sokolovny 523/28, Názov obce: Praha 4 - Libuš, PSČ: 142 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 16.03.1971, Deň vzniku funkcie: 25.06.2010 |