ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Bc. Radko Kašiar, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majoránová 40, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 11.05.1974, Deň vzniku funkcie: 01.08.2018 |
predseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Kubisová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Medveďovej 2496/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 04.06.1979, Deň vzniku funkcie: 01.12.2020 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti člen predstavenstva pripojí svoj podpis. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Mgr. Maroš Farkaš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fedákova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 28.05.1972, Deň vzniku funkcie: 01.08.2018 |
Meno a priezvisko: Mgr. Beáta Babiaková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová dolina 16648/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 20.05.1978, Deň vzniku funkcie: 23.10.2020 |
Meno a priezvisko: Ing. Gabriel Balog, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Zelinovej 4906/12, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 26.05.1978, Deň vzniku funkcie: 21.04.2021 |