PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) |
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby |
3. Reklamné a marketingové služby |
4. Vedenie účtovníctva |
5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov |
6. Prenájom hnuteľných vecí |
7. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu maliarskych prác, upratovacích prác |
8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom |
9. Prevádzkovanie cestovnej kancelárie |
10. Prevádzkovanie cestovnej agentúry |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: Predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Martin Cigánek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 17. novembra 539/4, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 , Dátum narodenia: 05.12.1974, Deň vzniku funkcie: 18.02.2020 |
Funkcia: Podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Lukáčová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kolárska 2691/5, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 , Dátum narodenia: 30.04.1973, Deň vzniku funkcie: 18.02.2020 |
Funkcia: Člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Martina Cigáneková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 17. novembra 539/4, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 , Dátum narodenia: 05.08.1978, Deň vzniku funkcie: 18.02.2020 |
Funkcia: Člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Zágora, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová Ľubovňa 491, Názov obce: Nová Ľubovňa, PSČ: 065 11 , Dátum narodenia: 28.07.1986, Deň vzniku funkcie: 18.02.2020 |
Funkcia: Člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Josef Pavlačka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová Lhota 208, Názov obce: Nová Lhota, PSČ: 69675 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 06.06.1957, Deň vzniku funkcie: 30.04.2020 |
Spôsob konania v mene družstva: Za družstvo koná predseda v rámci vymedzenia právomocí určených v organizačnom poriadku či iných príslušných vnútorných predpisoch a zmluvách. Keď právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisuje predseda alebo podpredseda a ďalší člen predstavenstva. |
KONTROLNÁ KOMISIA |
Meno a priezvisko: Milan Kaľavský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Letná 11, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 09.11.1991, Deň vzniku funkcie: 18.09.2020 |
Meno a priezvisko: Marián Bujdoš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bokšanská 1345/9, Názov obce: Stropkov, PSČ: 091 01 , Dátum narodenia: 29.07.1981, Deň vzniku funkcie: 18.02.2020 |
Meno a priezvisko: Daniel Hruda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Letná 11, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 17.09.1990, Deň vzniku funkcie: 18.09.2020 |