PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) |
2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov |
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu |
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb |
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby |
6. Reklamné a marketingové služby |
7. Prenájom hnuteľných vecí |
8. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti |
9. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení |
10. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí |
11. Finančný leasing |
12. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností |
13. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu |
14. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom |
15. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Mgr. Kamila Hlavatíková - člen dozornej rady, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obrancov mieru 3, Názov obce: Dolný Kubín, PSČ: 026 01 , Dátum narodenia: 09.04.1947, Deň vzniku funkcie: 28.10.2014 |
Meno a priezvisko: Ing. Peter Hlavatík - predseda dozornej rady, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Odbojárov 9, Názov obce: Dolný Kubín, PSČ: 026 01 , Dátum narodenia: 20.01.1971, Deň vzniku funkcie: 31.03.2016 |
Meno a priezvisko: Ing. Martina Lecová - člen dozornej rady, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Andrusovova 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 02.07.1987, Deň vzniku funkcie: 31.03.2016 |