PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. poradenská činnosť v oblasti obchodu a reklamy, |
2. činnosť organizačných poradcov, |
3. sprostredkovanie zamestnania za úhradu, |
4. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, |
5. reklamná a propagačná činnosť, |
6. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty, |
7. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť), |
8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, |
9. prenájom hnuteľných vecí, |
10. Výkon činnosti stavebného dozoru |
11. Výkon činnosti stavbyvedúceho |
12. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien |
13. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |
Meno a priezvisko: Mag. Peter Kuliffay, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasovská 3189/49, Názov obce: Bratislava-Petržalka, PSČ: 851 07 , Dátum narodenia: 13.02.1981, Deň vzniku funkcie: 18.05.2010 |
Meno a priezvisko: Mgr. Marek Kupka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 10595/98K, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 11.09.1978, Deň vzniku funkcie: 14.05.2012 |
Meno a priezvisko: Ing. Marián Horka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 04.03.1976, Deň vzniku funkcie: 03.08.2018 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná navonok a podpisuje za ňu konateľ samostatne. |
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI |
1.
Spoločenská zmluva zo dňa 13.9.1993 v zmysle ust. Zák. č. 513/91 Zb.
Stary spis: S.r.o. 13199 |
2.
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 19.10.1995, dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.1.1996. Stary spis: S.r.o. 13199 |
3.
Notárska zápisnica N 219/97, Nz 215/97 zo dňa 8.12.1997.
Stary spis: S.r.o. 13199 |
4.
Osvedčenie o zmene spoločenskej zmluvy a rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice
N 135/8, Nz 134/98 napísanej dňa 9.6.1998
JUDr. Šúrkovou v Bratislave - prispôsobené ust. Zák.č. 11/98 Z.z. |
5.
Zánik funkcie konateľov Ing. Zdena Krajčovičová, Ing. Zuzana Kašová dňom 28.10.2002.
Zmena spoločenskej zmluvy odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 28.10.2002, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 262/02, Nz 261/02 spísanou notárkou JUDr. Janou Mikušovou spolu s úplným znením spoločenskej zmluvy.
|
6.
Notárska zápisnica č. N 132/2003, Nz 46196/2003 zo dňa 10.6.2003. |
7.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.08.2008. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 12.08.2008. |
8.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.5.2010. |
9.
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.11.2011, sp. zn. 34 Exre/245/2011-7, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2011. |
10.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.05.2012.
|