ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
predseda predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. Róbert Čvapek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fláviovska 1672/43, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 01.01.1753, Deň vzniku funkcie: 20.04.2021 |
člen predstavenstva
, Meno a priezvisko: Ing. István Kocsis, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Včelince 53, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 980 50 , Dátum narodenia: 13.12.1969, Deň vzniku funkcie: 20.04.2021 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje vo všetkých veciach každý člen predstavenstva samostatne |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Dagmar Kocsisová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): S. K. Neumanna 342/13, Názov obce: Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PSČ: 250 01 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 15.01.1982, Deň vzniku funkcie: 20.04.2021 |
Meno a priezvisko: Daniel Čvapek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fláviovska 1672/43, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 07.12.2000, Deň vzniku funkcie: 20.04.2021 |
Meno a priezvisko: Darina Mokráňová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pohraničníkov 488/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 25.04.1980, Deň vzniku funkcie: 20.04.2021 |