PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |
1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, |
2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností, |
3. - sprostredkovanie obchodu, |
4. - reklamná a propagačná činnosť, |
5. - nájom hnuteľných vecí a nehnuteľností, |
6. - organizovanie športových podujatí a súťaží, |
7. - prenájom športových a telovýchovných zariadení, |
8. - vydavateľské činnosti, |
9. - výkon a organizovanie hokejových súťaží, kultúrnych a spoločenských podujatí |
10. - športové poradenstvo |
11. - realitné činnosti |
12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb |
13. prevádzkovanie športových zariadení |
14. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu |
15. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu |
16. výroba jednoduchých výrobkov z kovu |
17. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom |
18. oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky |
19. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti |
20. služby požičovní |
21. fotografické služby |
22. služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov |
23. športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe |
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo |
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Chovanec, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klenová 13189/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 21.03.1979, Deň vzniku funkcie: 12.06.2020 |
Funkcia: podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: JUDr. Maroš Jakubek, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žilinská 640/2, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 23.08.1989, Deň vzniku funkcie: 12.06.2020 |
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne. |
DOZORNÁ RADA |
Meno a priezvisko: Ing. Roman Jurčák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Zongorke 7291/14, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 17.07.1980, Deň vzniku funkcie: 12.06.2020 |
Meno a priezvisko: Mgr. Rudolf Jurčák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarná 794/2, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05 , Dátum narodenia: 08.09.1985, Deň vzniku funkcie: 12.06.2020 |
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Fiabáne, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Seleziánska 2618/1, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 29.06.1963, Deň vzniku funkcie: 02.02.2021 |