Okresný súd Trnava - Zbierka listín |
Spoločnosť REALITY LM, a.s., reg. vo vložke Sa 10474/T-Zbl, so sídlom: Sudoměřická 2451/19, 909 01 Skalica, IČO: 43 852 017, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Rozhodnutie jediného akcionára Dátum doručenia: 21.01.2021 -Vyhlásenie predstavenstva Dátum doručenia: 21.01.2021 -Podpisový vzor predsedu predstavenstva Branislav Nacík Dátum doručenia: 21.01.2021 |
Spoločnosť COOPEX VARIO s.r.o., reg. vo vložke Sro 19043/T-Zbl, so sídlom: Clementisové Sady 907/18, 924 01 Galanta, IČO: 36 680 141, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Rozhodnutie jediného spoločníka Dátum doručenia: 19.01.2021 -Zmluva o prevode obchodného podielu z JUDr. Peter Erdős na Juraj Stern Dátum doručenia: 19.01.2021 -Zakladateľská listina - úplné znenie Dátum doručenia: 19.01.2021 |
Spoločnosť AKD s.r.o., reg. vo vložke Sro 24155/T-Zbl, so sídlom: Gáň 909, 924 01 Gáň, IČO: 44 865 058, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Rozhodnutie jediného spoločníka Dátum doručenia: 20.01.2021 -Osvedčenie o živnostenskom oprávnení Dátum doručenia: 20.01.2021 |
Spoločnosť crystal clean s. r. o., reg. vo vložke Sro 33359/T-Zbl, so sídlom: Michalská 1, 920 01 Hlohovec, IČO: 47 424 249, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Zápisnica z VZ z 21.12.2020 Dátum doručenia: 22.01.2021 |
Spoločnosť 1. RRR, s. r. o., reg. vo vložke Sro 43808/T-Zbl, so sídlom: Ul. Andreja Hlinku 3683/55, 917 01 Trnava, IČO: 52 220 001, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Osvedčenie o živnostenskom oprávnení Dátum doručenia: 26.01.2021 -Zakladateľská listina - úplné znenie Dátum doručenia: 26.01.2021 |
Spoločnosť Efra, s. r. o., reg. vo vložke Sro 44856/T-Zbl, so sídlom: Muškátová 792/38, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 493 997, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Zápisnica z MVZ z 11.1.2021 Dátum doručenia: 21.01.2021 -Prezenčná listina Dátum doručenia: 21.01.2021 -Zmluva o prevode obchodného podielu z Bálint Boráros a Ondrej Chyba na Patrik Dovala Dátum doručenia: 21.01.2021 -Podpisový vzor konateľa Patrik Dovala Dátum doručenia: 21.01.2021 -Osvedčenie o živnostenskom oprávnení Dátum doručenia: 21.01.2021 -Úplné znenie spoločenskej zmluvy Dátum doručenia: 21.01.2021 |
Spoločnosť Cs Ga 9 s. r. o., reg. vo vložke Sro 48350/T-Zbl, so sídlom: Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta, IČO: 53 553 446, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Spoločenská zmluva Dátum doručenia: 18.01.2021 -Osvedčenie o živnostenskom oprávnení Dátum doručenia: 18.01.2021 -Vyhlásenie správcu vkladu Dátum doručenia: 18.01.2021 -Podpisový vzor konateľa Ing.arch. Miroslav Slahučka Dátum doručenia: 18.01.2021 -Podpisový vzor konateľa Ing. Andrej Kostka Dátum doručenia: 18.01.2021 |
Spoločnosť FINANC - SERVIS, s. r. o., reg. vo vložke Sro 47992/T-Zbl, so sídlom: Športová 3, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou, IČO: 53 397 789, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Osvedčenie o živnostenskom oprávnení Dátum doručenia: 19.01.2021 -Osvedčenie o zápise do registra NBS - Kapitálový trh Dátum doručenia: 19.01.2021 -Osvedčenie o zápise do registra NBS - Prijímanie vkladov Dátum doručenia: 19.01.2021 -Osvedčenie o zápise do registra NBS - Poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov Dátum doručenia: 19.01.2021 |
Spoločnosť FB AGROTRADE s.r.o., reg. vo vložke Sro 39434/T-Zbl, so sídlom: Ružový háj 937, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 761 048, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1 Dátum doručenia: 26.01.2021 Dátum uloženia v RÚZ: 25.01.2021 |
Spoločnosť FERRZA s.r.o., reg. vo vložke Sro 32900/T-Zbl, so sídlom: Sv. Cyrila a Metoda 876/8, 921 01 Piešťany, IČO: 47 200 618, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Rozhodnutie jediného spoločníka Dátum doručenia: 20.01.2021 -Osvedčenie o živnostenskom oprávnení Dátum doručenia: 20.01.2021 -Podpisový vzor konateľa Matej Pavlica Dátum doručenia: 20.01.2021 |
Spoločnosť FF TRANS s.r.o., reg. vo vložke Sro 41118/T-Zbl, so sídlom: Gorkého 12, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 184 061, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Rozhodnutie jediného spoločníka Dátum doručenia: 18.01.2021 -Zmluva o prevode obchodného podielu z Andrej Filípek na ENVITO ASSET, s.r.o. Dátum doručenia: 18.01.2021 -Plná moc Dátum doručenia: 18.01.2021 -Podpisový vzor konateľa Radek Šterc Dátum doručenia: 18.01.2021 -Úplné znenie zakladateľskej listiny Dátum doručenia: 18.01.2021 |
Spoločnosť Erregi s.r.o., reg. vo vložke Sro 25610/T-Zbl, so sídlom: Horné bašty 12, 917 01 Trnava, IČO: 45 561 907, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1 Dátum doručenia: 26.01.2021 Dátum uloženia v RÚZ: 25.01.2021 -Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2 Dátum doručenia: 26.01.2021 Dátum uloženia v RÚZ: 25.01.2021 |
Spoločnosť GYNASONO, s.r.o., reg. vo vložke Sro 19398/T-Zbl, so sídlom: Nemocničná 933/13, 927 01 Šaľa, IČO: 36 717 207, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1 Dátum doručenia: 26.01.2021 Dátum uloženia v RÚZ: 25.01.2021 -Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2 Dátum doručenia: 26.01.2021 Dátum uloženia v RÚZ: 25.01.2021 |
Spoločnosť GAS - PRODUKT s.r.o., reg. vo vložke Sro 19566/T-Zbl, so sídlom: Horné Orešany 38, 919 03 Horné Orešany, IČO: 36 732 478, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Zápisnica z MVZ z 22.12.2020 Dátum doručenia: 19.01.2021 -Listina prítomných Dátum doručenia: 19.01.2021 -Zmluva o prevode obchodného podielu z Miroslav Královič na Jozef Královič Dátum doručenia: 19.01.2021 -Podpisový vzor konateľa Jozef Královič Dátum doručenia: 19.01.2021 |
Spoločnosť GAMMA FEED, s.r.o., reg. vo vložke Sro 204/T-Zbl, so sídlom: Mlynská 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 31 433 723, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Rozhodnutie jediného spoločníka Dátum doručenia: 22.01.2021 -Podpisový vzor konateľa Peter Erdös Dátum doručenia: 22.01.2021 -Úplné znenie spoločenskej zmluvy Dátum doručenia: 22.01.2021 |
Spoločnosť FI - Stamont Plus spol. s r.o. "v likvidácii", reg. vo vložke Sro 1736/T-Zbl, so sídlom: S. Jurkoviča 1203/16, 905 01 Senica, IČO: 34 133 372, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Zápisnica z VZ z 8.12.2020 Dátum doručenia: 12.01.2021 -Listina prítomných na VZ Dátum doručenia: 12.01.2021 -Podpisový vzor likvidátora Ing. Lucia Sandtner, PhD. Dátum doručenia: 12.01.2021 |
Spoločnosť GUBI computer systems, s.r.o., reg. vo vložke Sro 15186/T-Zbl, so sídlom: Štefánikova 26/116, 917 01 Trnava, IČO: 36 263 419, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Rozhodnutie jediného spoločníka Dátum doručenia: 20.01.2021 -Podpisový vzor konateľa Ing. Peter Gubi Dátum doručenia: 20.01.2021 -Spoločenská zmluva - úplné znenie Dátum doručenia: 20.01.2021 |
Spoločnosť LEDprodukt s.r.o., reg. vo vložke Sro 12307/T-Zbl, so sídlom: Zimný štadión, Sadová 638/43, 905 01 Senica, IČO: 36 239 551, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Rozhodnutie jediného spoločníka Dátum doručenia: 20.01.2021 -Osvedčenie o živnostenskom oprávnení Dátum doručenia: 20.01.2021 |
Spoločnosť KOVO MZ, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 15052/T-Zbl, so sídlom: Hurbanova 9, 917 08 Trnava, IČO: 36 262 315, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Rozhodnutie jediného spoločníka Dátum doručenia: 25.01.2021 |
Spoločnosť KROK, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 27715/T-Zbl, so sídlom: P. Pazmáňa 51, 927 01 Šaľa, IČO: 46 221 000, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Rozhodnutie jediného spoločníka Dátum doručenia: 19.01.2021 -Podpisový vzor konateľa Ing. Adriána Kertészová Dátum doručenia: 19.01.2021 -Úplné znenie zakladateľskej listiny Dátum doručenia: 19.01.2021 |
Spoločnosť HUNTER SK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 42008/T-Zbl, so sídlom: Tehelňa 2287/23, 909 01 Skalica, IČO: 51 633 400, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1 Dátum doručenia: 26.01.2021 Dátum uloženia v RÚZ: 25.01.2021 -Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2 Dátum doručenia: 26.01.2021 Dátum uloženia v RÚZ: 25.01.2021 -Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1 Dátum doručenia: 26.01.2021 Dátum uloženia v RÚZ: 25.01.2021 |
Spoločnosť IMAGE CARE SLOVAKIA s.r.o., reg. vo vložke Sro 42062/T-Zbl, so sídlom: Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 51 201 691, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Úplné znenie spoločenskej zmluvy Dátum doručenia: 26.01.2021 |
Spoločnosť Hrubý s.r.o., reg. vo vložke Sro 20619/T-Zbl, so sídlom: Strednočepenská 1833/1, 926 01 Sereď, IČO: 36 831 590, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1 Dátum doručenia: 26.01.2021 Dátum uloženia v RÚZ: 25.01.2021 |
Spoločnosť Job Center s.r.o., reg. vo vložke Sro 40880/T-Zbl, so sídlom: Mallého 1158/60, 909 01 Skalica, IČO: 51 138 557, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1 Dátum doručenia: 26.01.2021 Dátum uloženia v RÚZ: 25.01.2021 -Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2 Dátum doručenia: 26.01.2021 Dátum uloženia v RÚZ: 25.01.2021 -Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1 Dátum doručenia: 26.01.2021 Dátum uloženia v RÚZ: 25.01.2021 |
Spoločnosť Habitus Arbor s. r. o., reg. vo vložke Sro 48341/T-Zbl, so sídlom: Zvončín 424, 919 01 Zvončín, IČO: 53 552 938, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Zakladateľská listina Dátum doručenia: 20.01.2021 -Osvedčenie o živnostenskom oprávnení Dátum doručenia: 20.01.2021 -Vyhlásenie správcu vkladu Dátum doručenia: 20.01.2021 -Podpisový vzor konateľa Tomáš Velický Dátum doručenia: 20.01.2021 |
Spoločnosť imwest, s. r. o., reg. vo vložke Sro 48351/T-Zbl, so sídlom: Bernolákova 7821/2, 917 01 Trnava, IČO: 53 550 731, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Spoločenská zmluva Dátum doručenia: 17.01.2021 -Osvedčenie o živnostenskom oprávnení Dátum doručenia: 17.01.2021 -Vyhlásenie správcu vkladu Dátum doručenia: 17.01.2021 -Podpisový vzor konateľa Ivan Novotný Dátum doručenia: 17.01.2021 -Podpisový vzor konateľa Ing. Martin Viskupič Dátum doručenia: 17.01.2021 |
Spoločnosť Kessl s.r.o., reg. vo vložke Sro 48346/T-Zbl, so sídlom: Slnečná 1105/15, 908 41 Šaštín-Stráže, IČO: 53 556 348, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Zakladateľská listina Dátum doručenia: 20.01.2021 -Osvedčenie o živnostenskom oprávnení Dátum doručenia: 20.01.2021 -Vyhlásenie správcu vkladu Dátum doručenia: 20.01.2021 -Podpisový vzor konateľa Peter Kessl Dátum doručenia: 20.01.2021 |
Spoločnosť MARUSA s.r.o., reg. vo vložke Sro 48342/T-Zbl, so sídlom: Vlčanská 6789/6A, 927 01 Šaľa, IČO: 53 539 567, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Zakladateľská listina Dátum doručenia: 08.01.2021 -Osvedčenie o živnostenskom oprávnení Dátum doručenia: 08.01.2021 -Vyhlásenie správcu vkladu Dátum doručenia: 08.01.2021 -Podpisový vzor konateľa Mária Granitzová Dátum doručenia: 08.01.2021 |
Spoločnosť PEH group s. r. o., reg. vo vložke Sro 48347/T-Zbl, so sídlom: Potočná 70027/75, 919 34 Biely Kostol, IČO: 53 466 012, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Spoločenská zmluva Dátum doručenia: 08.12.2020 -Osvedčenie o živnostenskom oprávnení Dátum doručenia: 08.12.2020 -Vyhlásenie správcu vkladu Dátum doručenia: 08.12.2020 -Podpisový vzor konateľa Adam Kadlečík Dátum doručenia: 08.12.2020 -Podpisový vzor konateľa Ing. Stanislav Kadlečík Dátum doručenia: 08.12.2020 |
Spoločnosť Nobl s. r. o., reg. vo vložke Sro 48343/T-Zbl, so sídlom: SNP 1669/2, 908 51 Holíč, IČO: 53 555 040, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Spoločenská zmluva Dátum doručenia: 21.01.2021 -Osvedčenie o živnostenskom oprávnení Dátum doručenia: 21.01.2021 -Vyhlásenie správcu vkladu Dátum doručenia: 21.01.2021 |
Spoločnosť MEJ NES s.r.o., reg. vo vložke Sro 43323/T-Zbl, so sídlom: Pri Struhe 1558/9, 908 77 Borský Mikuláš, IČO: 52 026 922, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Rozhodnutie jediného spoločníka Dátum doručenia: 19.01.2021 -Podpisový vzor konateľa Mgr. Marián Hladík Dátum doručenia: 19.01.2021 -Úplné znenie zakladateľskej listiny Dátum doručenia: 19.01.2021 |
Spoločnosť RGION 100, s. r. o., reg. vo vložke Sro 47481/T-Zbl, so sídlom: Kulačská 3305, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 53 257 723, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Zápisnica z MVZ zo dňa 5.1.2021 Dátum doručenia: 25.01.2021 |
Spoločnosť Prestige Fenster s.r.o., reg. vo vložke Sro 37995/T-Zbl, so sídlom: Lipový rad 467, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 50 289 764, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Rozsudok 28Cb/85/2019 Dátum doručenia: 20.01.2021 |
Spoločnosť MONTPETROL SLOVAKIA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 23527/T-Zbl, so sídlom: Piesky 1607, 908 45 Gbely, IČO: 44 655 665, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1 Dátum doručenia: 26.01.2021 Dátum uloženia v RÚZ: 25.01.2021 |
Spoločnosť Nootropure s.r.o., reg. vo vložke Sro 19648/T-Zbl, so sídlom: Športová 1260/51, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 740 268, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1 Dátum doručenia: 26.01.2021 Dátum uloženia v RÚZ: 25.01.2021 -Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2 Dátum doručenia: 26.01.2021 Dátum uloženia v RÚZ: 25.01.2021 |
Spoločnosť PEKÁREŇ MAJDY s.r.o., reg. vo vložke Sro 16389/T-Zbl, so sídlom: Hlavná 126, 925 81 Diakovce, IČO: 36 556 211, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Zápisnica z VZ z 14.1.2021 Dátum doručenia: 19.01.2021 -Prezenčná listina Dátum doručenia: 19.01.2021 |
Spoločnosť POLYNOVA, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 1920/T-Zbl, so sídlom: Kvetoslavov 212, 930 41 Kvetoslavov, IČO: 34 138 056, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Zápisnica z VZ z 14.1.2021 Dátum doručenia: 22.01.2021 -Potvrdenie o ukončení podnikania Dátum doručenia: 22.01.2021 |
Spoločnosť VESTER, s.r.o., v likvidácii, reg. vo vložke Sro 3168/T-Zbl, so sídlom: Horné Orešany 140, 919 03 Horné Orešany, IČO: 31 438 130, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Rozhodnutie jediného spoločníka Dátum doručenia: 22.01.2021 -Konečná správa likvidátora Dátum doručenia: 22.01.2021 |
Spoločnosť RM JET, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 11924/T-Zbl, so sídlom: Bratislavská 7482/80, 917 02 Trnava, IČO: 36 236 268, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 Dátum doručenia: 26.01.2021 Dátum uloženia v RÚZ: 25.01.2021 |
Spoločnosť SEMARO s.r.o., reg. vo vložke Sro 39160/T-Zbl, so sídlom: Nikola Teslu 4407/13, 921 01 Piešťany, IČO: 50 697 447, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Zápisnica z VZ z 18.1.2021 Dátum doručenia: 19.01.2021 -Zmluva o prevode obchodného podielu z Roman Chochula na Mária Chochulová Dátum doručenia: 19.01.2021 -Úplné znenie zakladateľskej listiny Dátum doručenia: 19.01.2021 |
Spoločnosť SELKO s. r. o., reg. vo vložke Sro 47770/T-Zbl, so sídlom: Štefánikova 703/17, 905 01 Senica, IČO: 53 356 497, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Rozhodnutie jediného spoločníka Dátum doručenia: 20.01.2021 -Výpis z registra NBS Dátum doručenia: 20.01.2021 -Úplné znenie zakladateľskej listiny Dátum doručenia: 20.01.2021 |
Spoločnosť TOPKONTROL s.r.o., reg. vo vložke Sro 46776/T-Zbl, so sídlom: Dropie 606, 930 28 Okoč, IČO: 51 658 232, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Rozhodnutie jediného spoločníka Dátum doručenia: 23.01.2021 -Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Ján Čermák na Josip Melih Dátum doručenia: 23.01.2021 -Podpisový vzor konateľa Josip Melih Dátum doručenia: 23.01.2021 |
Spoločnosť STEKE s. r. o., reg. vo vložke Sro 44406/T-Zbl, so sídlom: Ulica Ľ. Štúra 36/12, 971 01 Prievidza, IČO: 52 372 758, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Rozhodnutie jediného spoločníka Dátum doručenia: 21.01.2021 -Zmluva o prevode obchodného podielu z PREMIUM Consult, k.s. na Peter Bakai Dátum doručenia: 21.01.2021 -Osvedčenie o živnostenskom oprávnení Dátum doručenia: 21.01.2021 -Podpisový vzor konateľa Peter Bakai Dátum doručenia: 21.01.2021 |
Spoločnosť WIGWAM s r.o., reg. vo vložke Sro 44496/T-Zbl, so sídlom: Kostolné Kračany 461, 930 03 Kostolné Kračany, IČO: 52 355 349, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Rozhodnutie jediného spoločníka Dátum doručenia: 20.01.2021 -Osvedčenie o živnostenskom oprávnení Dátum doručenia: 20.01.2021 -Úplné znenie zakladateľskej listiny Dátum doručenia: 20.01.2021 |
Spoločnosť VENTH s. r. o., reg. vo vložke Sro 48348/T-Zbl, so sídlom: Stará Gala 176, 930 34 Holice, IČO: 53 551 524, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Zakladateľská listina Dátum doručenia: 15.01.2021 -Osvedčenie o živnostenskom oprávnení Dátum doručenia: 15.01.2021 -Vyhlásenie správcu vkladu Dátum doručenia: 15.01.2021 -Podpisový vzor konateľa Zoltán Venth Dátum doručenia: 15.01.2021 |
Spoločnosť Sunfield, s. r. o., reg. vo vložke Sro 48349/T-Zbl, so sídlom: Hattalova 1, 917 00 Trnava, IČO: 53 556 151, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Spoločenská zmluva Dátum doručenia: 21.01.2021 -Osvedčenie o živnostenskom oprávnení Dátum doručenia: 21.01.2021 -Vyhlásenie správcu vkladu Dátum doručenia: 21.01.2021 -Podpisový vzor konateľa Ing. Vladimír Klepanec, PhD. Dátum doručenia: 21.01.2021 |
Spoločnosť VELMA V. s.r.o., reg. vo vložke Sro 48344/T-Zbl, so sídlom: Ulica Cankova záhrada 3119/19, 924 01 Galanta, IČO: 53 564 570, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Spoločenská zmluva Dátum doručenia: 21.01.2021 -Vyhlásenie správcu vkladu Dátum doručenia: 21.01.2021 -Podpisový vzor konateľa Vladimír Stopka Dátum doručenia: 21.01.2021 -Podpisový vzor konateľa Mgr. Marek Holečka Dátum doručenia: 21.01.2021 |
Spoločnosť ZRH s.r.o., reg. vo vložke Sro 43243/T-Zbl, so sídlom: Janka Kráľa 1882/27, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 52 007 481, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Zápisnica z VZ z 4.12.2020 Dátum doručenia: 24.01.2021 -Úplné znenie spoločenskej zmluvy Dátum doručenia: 24.01.2021 |
Spoločnosť ISTROPOL SOLARY a.s., reg. vo vložke Sa 192/T-Zbl, so sídlom: Horné Mýto 267, 930 13 Horné Mýto, IČO: 34 146 768, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Zápisnica z VZ z 28.5.2002 Dátum doručenia: 25.06.2002 -Notárska zápisnica Nz 154/2002, N 156/2002 Dátum doručenia: 06.09.2002 -Zápisnica z MVZ z 3.9.2002 Dátum doručenia: 06.09.2002 -Kópia o zaplatení SP=5.200,-- Sk za zmenu Dátum doručenia: 19.09.2002 |