Okresný súd Trnava - Zbierka listín |
Spoločnosť TC EMPIRE Trnava a.s., reg. vo vložke Sa 10438/T-Zbl, so sídlom: Hajdóczyho 11, 917 01 Trnava, IČO: 36 680 397, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Zápisnica z VZ z 24.09.2020 Dátum doručenia: 09.12.2020 |
Spoločnosť Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s., reg. vo vložke Sa 10510/T-Zbl, so sídlom: Koreszkova 7, 909 82 Skalica, IČO: 44 444 761, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Notárska zápisnica N 250/2020, NZ 46029/2020, NCRls 46608/2020 Dátum doručenia: 08.12.2020 -Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Dátum doručenia: 08.12.2020 -Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Michal Pišoja, MPH Dátum doručenia: 08.12.2020 -Podpisový vzor člena predstavenstva Mgr. Michal Zakarovský, FCCA Dátum doručenia: 08.12.2020 -Podpisový vzor člena predstavenstva MUDr. Ivan Uhliarik Dátum doručenia: 08.12.2020 -Podpisový vzor člena dozornej rady Ing. Miroslava Sumková Dátum doručenia: 08.12.2020 |
Spoločnosť Športový klub 1923 Gabčíkovo, a. s., reg. vo vložke Sa 10683/T-Zbl, so sídlom: Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo, IČO: 46 162 984, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Notárska zápisnica N 226/2020, Nz 48629/2020, NCRls 19179/2020 + Úplné znenie stanov Dátum doručenia: 11.12.2020 |
Spoločnosť SKARAD, a.s., reg. vo vložke Sa 10778/T-Zbl, so sídlom: Tamaškovičova 2742/17, 917 01 Trnava, IČO: 53 449 100, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Notárska zápisnica N 889/2020, Nz 37776/2020, NCRls 38389/2020 Dátum doručenia: 25.11.2020 -Osvedčenie o živnostenskom oprávnení Dátum doručenia: 25.11.2020 -Osvedčenie o živnostenskom oprávnení Dátum doručenia: 10.12.2020 -Vyhlásenie správcu vkladu Dátum doručenia: 25.11.2020 -Podpisový vzor predsedu predstavenstva JUDr. Peter Babka Dátum doručenia: 25.11.2020 -Podpisový vzor člen predstavenstva Ing. Patrik Chlpek Dátum doručenia: 25.11.2020 -Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Peter Babka Dátum doručenia: 25.11.2020 |
Spoločnosť B.C.B., s.r.o., reg. vo vložke Sro 11768/T-Zbl, so sídlom: Z. Kodálya 793, 924 01 Galanta, IČO: 35 766 387, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Zápisnica z VZ z 07.12.2020 Dátum doručenia: 08.12.2020 Listina je vyhotovená: v talianskom jazyku -Zmluva o prevode obchodného podielu z Chiara Scalzotto na F. A. B. SRL. Dátum doručenia: 08.12.2020 Listina je vyhotovená: v talianskom jazyku -Úplné znenie spoločenskej zmluvy Dátum doručenia: 08.12.2020 Listina je vyhotovená: v talianskom jazyku |
Spoločnosť Arthepaint s.r.o., reg. vo vložke Sro 28320/T-Zbl, so sídlom: Hlavná 1131, 930 25 Vrakúň- Nekyje na Ostrove, IČO: 46 395 962, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Zmluva o prevode obchodného podielu z Attila Szabó na Ján Truska Dátum doručenia: 09.12.2020 |
Spoločnosť Barono s.r.o., reg. vo vložke Sro 30634/T-Zbl, so sídlom: Štefanov 229, 906 45 Štefanov, IČO: 46 923 284, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Úplné znenie spoločenskej zmluvy Dátum doručenia: 07.12.2020 -Zápisnica z MVZ z 24.11.2020 Dátum doručenia: 07.12.2020 |
Spoločnosť BELUGA Trade Holding, s. r. o., reg. vo vložke Sro 35228/T-Zbl, so sídlom: Bašovce 169, 922 01 Bašovce, IČO: 44 812 213, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Úplné znenie zakladateľskej listiny Dátum doručenia: 03.12.2020 -Zápisnica z VZ z 02.12.2020 Dátum doručenia: 03.12.2020 -Listina prítomných na VZ 02.12.2020 Dátum doručenia: 03.12.2020 |
Spoločnosť CALDARIUM, s.r.o., reg. vo vložke Sro 46695/T-Zbl, so sídlom: Hlavná Ulica 107/24, 930 10 Dolný Štál, IČO: 53 056 167, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Rozhodnutie jediného spoločníka Dátum doručenia: 07.12.2020 -Zmluva o prevode obchodného podielu z Lásló Krisztián na DAT SK, s.r.o., EMMALEX, s.r.o. Dátum doručenia: 07.12.2020 -Prehlásenie konateľa o doručení zmluvy o prevode obchodného podielu Dátum doručenia: 07.12.2020 -Úplné znenie spoločenskej zmluvy Dátum doručenia: 07.12.2020 -Podpisový vzor konateľa Alexandra Kránitzová Dátum doručenia: 07.12.2020 |
Spoločnosť BOTINO, s. r. o., reg. vo vložke Sro 45402/T-Zbl, so sídlom: Pionierska 603/14, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 52 576 744, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Zápisnica z MVZ z 04.11.2020 Dátum doručenia: 08.12.2020 -Zápisnica z MVZ z 05.11.2020 Dátum doručenia: 08.12.2020 -Osvedčenie o živnostenskom oprávnení Dátum doručenia: 08.12.2020 -Podpisový vzor konateľa Lubej Rok Dátum doručenia: 08.12.2020 -Zmluva o prevode obchodného podielu z BRIGHT LIGISTICS, s.r.o. na Lubej Rok Dátum doručenia: 08.12.2020 -Zmluva o prevode obchodného podielu z Štefan Meliška na Lubej Rok Dátum doručenia: 08.12.2020 |
Spoločnosť CMMtech s.r.o., reg. vo vložke Sro 42466/T-Zbl, so sídlom: Čajkovského 6319/7, 917 08 Trnava, IČO: 51 760 843, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Osvedčenie o živnostenskom oprávnení Dátum doručenia: 10.12.2020 -Rozhodnutie jediného spoločníka Dátum doručenia: 10.12.2020 -Úplné znenie zakladateľskej listiny Dátum doručenia: 10.12.2020 |
Spoločnosť CPZ s.r.o., reg. vo vložke Sro 42707/T-Zbl, so sídlom: Poľná cesta 1138/53, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 51 822 776, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Rozhodnutie jediného spoločníka Dátum doručenia: 07.12.2020 -Úplné znenie zakladateľskej listiny Dátum doručenia: 07.12.2020 |
Spoločnosť Fitness Klub, s.r.o., reg. vo vložke Sro 43127/T-Zbl, so sídlom: Komenského 426/38, 909 01 Skalica, IČO: 51 958 007, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Zmluva o prevode časti obchodného podielu z Petra Totev na Ivajlo Totev Dátum doručenia: 04.12.2020 -Úplné znenie zakladateľskej listiny Dátum doručenia: 04.12.2020 -Rozhodnutie jediného spoločníka Dátum doručenia: 04.12.2020 -Prehlásenie konateľa o prevzatí zmluvy o prevode obchodného podielu Dátum doručenia: 04.12.2020 -Podpisový vzor konateľa Petra Totev Dátum doručenia: 04.12.2020 -Osvedčenie o živnostenskom oprávnení Dátum doručenia: 04.12.2020 |
Spoločnosť Buant s.r.o., reg. vo vložke Sro 29171/T-Zbl, so sídlom: Hlavná 1538/31, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 615 181, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Dodatok č. 5 k zakladateľskej listine Dátum doručenia: 07.12.2020 -Zápisnica z MVZ z 02.12.2020 Dátum doručenia: 07.12.2020 -Úplné znenie spoločenskej zmluvy Dátum doručenia: 07.12.2020 |
Spoločnosť DEMAD, s.r.o., reg. vo vložke Sro 27417/T-Zbl, so sídlom: Jesenského 1466, 927 01 Šaľa, IČO: 46 161 864, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Rozhodnutie jediného spoločníka Dátum doručenia: 10.12.2020 |
Spoločnosť EMERY REAL, s.r.o., reg. vo vložke Sro 20061/T-Zbl, so sídlom: Veselé 47, 922 08 Veselé, IČO: 36 322 466, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Uznesenie OS TT 9CbR/132/2013 Dátum doručenia: 10.12.2020 |
Spoločnosť EURO AUTO PROFI, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18069/T-Zbl, so sídlom: Františkánska 7139/14, 917 00 Trnava, IČO: 36 279 871, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Prehlásenie správcu vkladu Dátum doručenia: 19.01.2006 |
Spoločnosť Nádej, s.r.o., reg. vo vložke Sro 12825/T-Zbl, so sídlom: Cerová 208, 906 33 Cerová, IČO: 36 243 949, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1 Dátum doručenia: 14.12.2020 Dátum uloženia v RÚZ: 13.12.2020 -Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2 Dátum doručenia: 14.12.2020 Dátum uloženia v RÚZ: 13.12.2020 |
Spoločnosť LUKAstav, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14719/T-Zbl, so sídlom: A. Hlinku 368/15, 919 21 Zeleneč pri Trnave, IČO: 36 259 489, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Uznesenie OS TT 7CbR/12/2013 Dátum doručenia: 10.12.2020 |
Spoločnosť ISBA, s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 376/T-Zbl, so sídlom: Hlavná 22, 917 01 Trnava, IČO: 34 104 470, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Uznesenie OS TT 9CbR/50/2013 Dátum doručenia: 10.12.2020 |
Spoločnosť HUSSAR-GAMES SLOVAKIA s.r.o., reg. vo vložke Sro 18705/T-Zbl, so sídlom: Školská 975/4, 931 01 Šamorín, IČO: 36 614 513, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Podpisový vzor konateľa Tibor Ádám Tóth Dátum doručenia: 04.12.2020 -Dodatok č. 1/2020 k zakladateľskej listine Dátum doručenia: 04.12.2020 -Zmluva o prevode obchodnéh podielu z Peter Limpár na Tibor Ádám Tóth Dátum doručenia: 04.12.2020 -Rozhodnutie jediného spoločníka Dátum doručenia: 04.12.2020 -Úplné znenie zakladateľskej listiny Dátum doručenia: 04.12.2020 |
Spoločnosť S & P Corporation, s.r.o., reg. vo vložke Sro 29328/T-Zbl, so sídlom: Veterná 2283/43, 931 01 Šamorín, IČO: 46 632 999, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1 Dátum doručenia: 14.12.2020 Dátum uloženia v RÚZ: 13.12.2020 -Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2 Dátum doručenia: 14.12.2020 Dátum uloženia v RÚZ: 13.12.2020 |
Spoločnosť Reha-CARE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 28446/T-Zbl, so sídlom: M.R.Štefánika 1790/101, 922 03 Vrbové, IČO: 46 440 534, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 Dátum doručenia: 14.12.2020 Dátum uloženia v RÚZ: 13.12.2020 |
Spoločnosť PROPAGANDA TAG s.r.o., reg. vo vložke Sro 43214/T-Zbl, so sídlom: J. Dalloša 1370/3, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 50 520 971, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Rozhodnutie jediného spoločníka Dátum doručenia: 10.12.2020 -Zmluva o prevode obchodného podielu z Karol Kopáčik na Georgi Vasilev Angelov Dátum doručenia: 10.12.2020 -Úplné znenie zakladateľskej listiny Dátum doručenia: 10.12.2020 |
Spoločnosť JOB-IN s.r.o., reg. vo vložke Sro 43316/T-Zbl, so sídlom: Nitrianska 24, 921 01 Piešťany, IČO: 50 472 631, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Rozhodnutie jediného spoločníka Dátum doručenia: 08.09.2020 -Zmluva o prevode obchodného podielu z Pavol Čeliga na Katarína Duranová Dátum doručenia: 08.09.2020 -Podpisový vzor konateľa Katarína Duranová Dátum doručenia: 08.09.2020 -Dodatok č.2 k zakladateľskej listine Dátum doručenia: 08.09.2020 |
Spoločnosť Laguna group s.r.o., reg. vo vložke Sro 33403/T-Zbl, so sídlom: Vážska 3560/1, 921 01 Piešťany, IČO: 47 477 831, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Rozhodnutie jediného spoločníka Dátum doručenia: 07.12.2020 -Osvedčenie o živnostenskom oprávnení Dátum doručenia: 07.12.2020 |
Spoločnosť s Jakubom s.r.o., reg. vo vložke Sro 45676/T-Zbl, so sídlom: Koniareková 8123/30, 917 01 Trnava, IČO: 51 901 510, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Rozhodnutie jediného spoločníka Dátum doručenia: 01.12.2020 -Osvedčenie o živnostenskom oprávnení Dátum doručenia: 01.12.2020 |
Spoločnosť SERVIS CENTRUM Skalica, s. r. o., reg. vo vložke Sro 47415/T-Zbl, so sídlom: Nadražná 3011, 909 01 Skalica, IČO: 53 186 591, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Zápisnica z MVZ z 19.11.2020 Dátum doručenia: 08.12.2020 -Listina prítomných Dátum doručenia: 08.12.2020 -Zmluva o prevode obchodného podielu z Richard Duban na Mário Pollák Dátum doručenia: 08.12.2020 -Zmluva o prevode obchodného podielu z Richard Duban na Mário Miča Dátum doručenia: 08.12.2020 |
Spoločnosť WESTERNLAND, s. r. o., reg. vo vložke Sro 45404/T-Zbl, so sídlom: Pionierska 603/14, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 52 576 728, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Zápisnica z MVZ z 11.11.2020 o 10.00 hod. Dátum doručenia: 08.12.2020 -Zápisnica z MVZ z 11.11.2020 o 8.00 hod. Dátum doručenia: 08.12.2020 -Zmluva o prevode obchodného podielu z BRIGHT LOGISTICS, s.r.o. na Miha Repnik Dátum doručenia: 08.12.2020 -Zmluva o prevode obchodného podielu z Štefan Meliška na Miha Repnik Dátum doručenia: 08.12.2020 -Osvedčenie o živnostenskom oprávnení Dátum doručenia: 08.12.2020 -Podpisový vzor konateľa Miha Repnik Dátum doručenia: 08.12.2020 |
Spoločnosť Sayt s.r.o., reg. vo vložke Sro 43712/T-Zbl, so sídlom: Ulica Spartakovská 6548/19, 917 01 Trnava, IČO: 52 114 171, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1 Dátum doručenia: 14.12.2020 Dátum uloženia v RÚZ: 13.12.2020 -Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2 Dátum doručenia: 14.12.2020 Dátum uloženia v RÚZ: 13.12.2020 |
Spoločnosť SOUTHERM SPRÁVA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 23931/T-Zbl, so sídlom: Športová 4021/13 A, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 44 813 384, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Podpisový vzor konateľa Iveta Farkasová Dátum doručenia: 11.12.2020 |
Spoločnosť TRNAVA INVEST s.r.o., reg. vo vložke Sro 18074/T-Zbl, so sídlom: Františkánska 4, 917 01 Trnava, IČO: 35 950 731, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Podpisový vzor prokuristu - Paolo Zambon, Villorba Dátum doručenia: 16.08.2005 -Podpisový vzor prokuristu - Mirco Stoppani, Sondrio Dátum doručenia: 13.01.2006 |
Spoločnosť ESTAV, v.o.s., reg. vo vložke Sr 1/T-Zbl, so sídlom: Novomestská 42/38, 926 01 Sereď, IČO: 34 096 485, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Uznesenie OS TT 9CbR/8/2011 Dátum doručenia: 10.12.2020 |
Spoločnosť FEBOMONT, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18065/T-Zbl, so sídlom: Vlčany 776, 925 84 Vlčany, IČO: 36 279 838, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Vyhlásenie jediného spoločníka Dátum doručenia: 26.01.2006 -Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2012 Dátum doručenia: 17.04.2013 |
Spoločnosť EURO AUTO PROFI, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18069/T-Zbl, so sídlom: Františkánska 7139/14, 917 00 Trnava, IČO: 36 279 871, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Podpisový vzor konateľa - Mário Bachratý, Trnava Dátum doručenia: 19.01.2006 |
Spoločnosť DHB Business, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18068/T-Zbl, so sídlom: Tešedíkovo 100, 925 82 Tešedíkovo, IČO: 36 279 862, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Prehlásenie konateľa - Roland Hlavatý, Galanta Dátum doručenia: 27.01.2006 -Prehlásenie konateľa - Ing. Stanislav Daniš, Šaľa Dátum doručenia: 27.01.2006 -Menovací dekrét konateľa - Roland Hlavatý, Galanta Dátum doručenia: 27.01.2006 -Menovací dekrét - Ing. Stanislav Daniš, Šaľa Dátum doručenia: 27.01.2006 -Popisový vzor konateľa Ing. Stanislav Daniš, Šaľa Dátum doručenia: 27.01.2006 -Podpisový vzor konateľa - Roland Hlavatý, Galanta Dátum doručenia: 27.01.2006 -Zápisnica z MVZ 07.06.2006 Dátum doručenia: 09.06.2006 -Zápisnica z MVZ 06.06.2006 Dátum doručenia: 09.06.2006 -Zápisnica z VZ 20.08.2011 Dátum doručenia: 21.09.2012 -Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve Dátum doručenia: 21.09.2012 |
Spoločnosť JOB-IN s.r.o., reg. vo vložke Sro 43316/T-Zbl, so sídlom: Nitrianska 24, 921 01 Piešťany, IČO: 50 472 631, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Zakladateľská listina Dátum doručenia: 22.01.2018 -Osvedčenie o živnostenskom oprávnení Dátum doručenia: 22.01.2018 -Vyhlásenie správcu vkladu Dátum doručenia: 22.01.2018 -Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine Dátum doručenia: 22.01.2018 -Rozhodnutie č. UPS/US1/SSZOSK/BEZ/2018/11930 Dátum doručenia: 03.10.2018 |
Spoločnosť SCN access, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 18070/T-Zbl, so sídlom: Štúrová 974/3, 924 00 Galanta, IČO: 36 053 074, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Spoločenská zmluva Dátum doručenia: 14.02.2002 -Podpisový vzor konateľa - Oliver Máchal, Zvolen Dátum doručenia: 14.02.2002 -Zápisnica z MVZ 24.07.2002 Dátum doručenia: 20.08.2002 -Spoločenská zmluva - úplné znenie Dátum doručenia: 20.08.2002 -Zápisnica z MVZ 11.05.2005 Dátum doručenia: 21.12.2005 -Spoločenská zmluva - úplne znenie Dátum doručenia: 21.12.2005 -Podpisový vzor konateľa - Tomáš Kuruc, Galanta Dátum doručenia: 21.12.2005 |
Spoločnosť TRNAVA INVEST s.r.o., reg. vo vložke Sro 18074/T-Zbl, so sídlom: Františkánska 4, 917 01 Trnava, IČO: 35 950 731, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Spoločenská zmluva Dátum doručenia: 16.08.2005 -Podpisový vzor konateľa - Giuseppe Griguol, Trevignano Dátum doručenia: 16.08.2005 -Podpisový vzor prokuristu - Lorenzo Zago, Villorba Dátum doručenia: 13.01.2006 -Zápisnica z VZ 11.1.2006 Dátum doručenia: 13.01.2006 -Vyhlásenie správcu vkladu Dátum doručenia: 13.01.2006 -Zápisnica z VZ 01.12.2005 Dátum doručenia: 13.01.2006 -Zápisnica z VZ 30.05.2006 Dátum doručenia: 05.06.2006 -Zápisnica z VZ 19.03.2007 Dátum doručenia: 29.03.2007 -Výpis z Obchodného registra firmy : ARFIN S.R.L. V LIKVIDÁCII, Talianska republika N: 29953588 Dátum doručenia: 06.11.2008 Listina je vyhotovená: v talianskom jazyku |
Spoločnosť NEA-PLAST, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18062/T-Zbl, so sídlom: Ohrady 402, 930 12 Ohrady, IČO: 36 279 803, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Vyhlásenie spoločníka - zakladateľa Dátum doručenia: 26.01.2006 |
Spoločnosť LART, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18060/T-Zbl, so sídlom: Chovateľská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36 257 150, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Vyhlásenie jediného spoločníka Dátum doručenia: 24.01.2011 -Podpisový vzor - konateľa Marcel Sekula, Bratislava - Petržalka Dátum doručenia: 24.01.2011 -Zápisnica z MVZ 09.01.2013 Dátum doručenia: 09.01.2013 -Zápisnica z MVZ 09.01.2013 Dátum doručenia: 09.01.2013 |
Spoločnosť K-Trade plus, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 18064/T-Zbl, so sídlom: Kolónia 545/3, 905 01 Senica, IČO: 36 279 820, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Vyhlásenie zakladateľa Dátum doručenia: 23.01.2006 |
Spoločnosť VENUS PIEŠŤANY, s. r. o., reg. vo vložke Sro 18072/T-Zbl, so sídlom: E. F. Scherera 4803/12, 921 01 Piešťany, IČO: 36 279 897, uložila tieto listiny do zbierky listín: -Vyhlásenie konateľa - Oľga Rybáriková, Piešťany Dátum doručenia: 25.01.2006 -Vyhlásenie zakladateľa - Oľga Rybáriková, Piešťany Dátum doručenia: 25.01.2006 |
Spoločnosť ERCOMM s.r.o., reg. vo vložke Sro 47845/T-Zbl, so sídlom: 8. mája 2966/97A, 926 01 Sereď, IČO: 35 845 325, mala v rozpore so skutočnosťou zverejnené oznámenie o uložení nasledujúcej listiny do zbierky listín: -Účtovná závierka za rok 2010 Dátum doručenia: 26.08.2011 |