Značka Obchodného registra : | R357222 |
Podané : | Okresný súd Bratislava I |
Celé znenie : | |
ODDIEL: Sro VLOŽKA ČÍSLO: 22630/B OBCHODNÉ MENO: SKZ Slovakia, s.r.o. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Meisslova 6, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 IČO: 35 797 606 DEŇ ZÁPISU: 13.10.2000 PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti, 3. sprostredkovateľská činnosť, 4. údržba verejnej zelene, 5. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájom, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ Meno a priezvisko: Ing. Peter Švestka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnečná 892/7, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 15.12.2020 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ samostatne. SPOLOČNÍCI Meno a priezvisko: JUDr. Marie Švestková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnečná 7, Názov obce: Pezinok, Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783775 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 74/2000, Nz 74/2000 zo dňa 22.9.2000 v zmysle ust. § 24, § 57, §§ 105 - 153 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov spísanou notárkou JUDr. Janou Chovancovou. 2. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 30.11.2001, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. 3. Prevod obchodného podielu schválený na valnom zhromaždení dňa 6.6.2002. Nové znenie zakladadeľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 154/02, Nz 154/02 zo dňa JUDr. Marie Švestková dňa 19.6.2002. 4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.06.2003. Dodatok k zakladateľskeh listine vo forme notárskej zápisnice č. N 124/2003, Nz 51004/2003 zo dňa 23.06.2003. Ing. Andrea Kršáková, deň zániku funkcie konateľa: 23.06.2003. |
|