Značka Obchodného registra : | R333732 |
Podané : | Okresný súd Trnava |
Celé znenie : | |
ODDIEL: Sro VLOŽKA ČÍSLO: 25695/T OBCHODNÉ MENO: ABENYS, s. r. o. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žitnoostrovská 1302/3, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 IČO: 35 763 931 DEŇ ZÁPISU: 12.04.1999 PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, 3. sprostredkovateľská činnosť, 4. prenájom telekomunikačných zariadení, 5. leasingová činnosť, 6. reklamná a propagačná činnosť, 7. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, 8. prieskum trhu, 9. zhotovovanie designerskych návrhov, 10. poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, 11. zhotovovanie grafických návrhov pomocou výpočtovej techniky, 12. výroba, montáž, opravy a údržba zariadení kancelárskej a spotrebnej elektroniky, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ Meno a priezvisko: Juraj Benkóczky, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žitnoostrovská 1302/3, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01, Vznik funkcie: 12.04.1999 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná konateľ samostatne. SPOLOČNÍCI Meno a priezvisko: Juraj Benkóczky, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žitnoostrovská 1302/3, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01, Výška vkladu: 3 319,391888 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR Meno a priezvisko: Alexandra Kyska, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žitnoostrovská 1302/3, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01, Výška vkladu: 3 319,391888 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783776 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 1.12.1998 v súlade s § 24, 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení Zák. č. 11/1998 Z.z. 2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.11.2000, na ktorom bol odsúhlasený prevod obchodného podielu a zmena spoločenskej zmluvy. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 21.11.2000. 3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.04.2003. Deň zániku funkcie konateľa Ing. Ivana Trsťana dňom 11.04.2003. 4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.11.2009. |
|