Značka Obchodného registra : | R245109 |
Podané : | Okresný súd Nitra |
Celé znenie : | |
ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 10141/N OBCHODNÉ MENO: AgroContract mliečna farma, a.s. SÍDLO: Názov obce: Jasová 736, PSČ: 941 34 IČO: 36 537 071 DEŇ ZÁPISU: 06.07.2000 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. poľnohospodárska rastlinná a živočíšna prvovýroba a jej finalizácia 2. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností 3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností 4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností 5. maloobchod mimo predajne v rozsahu voľných živností 6. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností 7. poskytovanie poľnohospodárskych služieb v rozsahu voľných živností 8. prenájom strojov a zariadení 9. nákladná cestná doprava 10. murárske práce 11. zámočnícke práce 12. reklamná a propagačná činnosť 13. pomocné stavebné práce 14. demolácie, zemné a výkopové práce 15. zváračské práce 16. maliarske a natieračské práce 17. skladovanie 18. kováčstvo - výroba podkov, výroba záhradného a kozubového náradia 19. poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Július Kurčík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prievrana 73, Názov obce: Poltár, Vznik funkcie: 24.09.2002 člen, Meno a priezvisko: Ing. Erik Zácsek, Bydlisko: Názov obce: Bajč 59, PSČ: 946 54, Vznik funkcie: 03.12.2013 podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Marian Záhumenský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. Nový Svet 815/23, Názov obce: Dvory nad Žitavou, PSČ: 941 31, Vznik funkcie: 15.08.2017 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva samostatne. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Zuzana Bažaliková, Bydlisko: Názov obce: Dubník 533, PSČ: 941 35, Vznik funkcie: 27.06.2006 člen, Meno a priezvisko: Diana Smolková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tehelná 28, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01, Vznik funkcie: 03.12.2013 člen, Meno a priezvisko: Gabriela Dancziová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvor Mikuláš 658, Názov obce: Dubník, PSČ: 941 35, Vznik funkcie: 03.12.2013 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 683 714,000000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 683 714,000000 EUR AKCIE: Počet: 20600, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33,190000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou dňa 15.5.2000 podľa §§ 56 - 75 a §§ 154 - 220 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov. 2. Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 24.9.2002 (not. záp. č. N 310/2002, NZ 305/2002). 3. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Mariána Šuláka a Márie Palackovej dňom 14.11.2003. Zánik funkcie člena dozornej rady Zlatice Remiášovej a Evy Hudáčkovej dňom 14.11.2003. |
|