Značka Obchodného registra : | R199705 |
Podané : | Okresný súd Bratislava I |
Celé znenie : | |
ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 2846/B OBCHODNÉ MENO: Majetkový Holding, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staromestská 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03 IČO: 35 823 364 DEŇ ZÁPISU: 30.10.2001 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, 2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti, 3. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, 4. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností, 5. poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti, 6. poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom, 7. faktoring a forfaiting, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO člen, Meno a priezvisko: Ing. Jozef Grnáčik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kysucká 3940/15, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Vznik funkcie: 27.10.2015 predseda, Meno a priezvisko: Ing, Viliam Maroš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Flöglova 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 05, Vznik funkcie: 27.10.2015 člen, Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Mihalus, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strážna 13101/32, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 27.10.2015 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis najmenej dvaja členovia predstavenstva. Zastupovať a podpisovať za spoločnosť môžu aj iné fyzické a právnické osoby, ak na to boli písomne splnomocnené predstavenstvom. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Rajčák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strečnianska 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, Vznik funkcie: 19.06.2013 Meno a priezvisko: Ing. Miloš Randák, CSc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malá 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 19.06.2013 Meno a priezvisko: Ing. Radovan Strapko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Arménska 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06, Vznik funkcie: 19.06.2013 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 21 900 280,400000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 21 900 280,400000 EUR AKCIE: Počet: 659647, Druh: kmeňové na doručiteľa, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33,200000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Akciová spoločnosť vznikla zrušením spoločnosti V-INVEST HOLDING, a.s., ktorá bola zrušená bez likvidácie rozdelením na spoločnosti Majetkový Holding, a.s. a Privátny Holding, a.s.. Notárska zápisnica č. N 226/01, Nz 227/01 zo dňa 12.10.2001. Stanovy spoločnosti v súlade so zák. úst. Obchodného zákonníka. 2. Záznam č. 2 z rokovania dozornej rady zo dňa 15.5.2002. 3. Notárska zápisnica č. N 440/02, Nz 440/02 zo dňa 11.11.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Ing. Ľudovít Kristiník, deň zániku funkcie člena predstavenstva: 12.11.2002. Ing. Viliam Maroš, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 11.11.2002. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 12.11.2002. Spoločnosť sa v dôsledku zlúčenia stala právnym nástupcom zaniknutých spoločností Komerčná spoločnosť, a.s. IČO: 30 840 597, so sídlom Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava a G-INVEST HOLDING, a.s., IČO: 31 000 011, so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava, Obchodný majetok a záväzky a vlastné imanie, všetký práva, záväzky, pohľadávky a to známe i neznáme zaniknutých spoločnosti prechádzajú na spoločnosť Majetkový Holding, a.s. 4. Ing. Tibor Podoba, deň zániku funkcie: 25. 9. 2003. Ing. Jozef Grnáčik, deň zániku funkcie: 27. 10. 2003. Notárska zápisnica č. N 398/2003, Nz 97474/2003 zo dňa 27. 10. 2003. Záznam z mimoriadneho rokovania dozornej rady zo dňa 25. 9. 2003. Záznam z mimoriadneho rokovania dozornej rady zo dňa 27. 10. 2003. 5. Notárska zápisnica č.N 147/2005, Nz 28014/2005, NCRls 27731/2005 zo dňa 20.06.2005 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. 6. Zníženie základného imania spoločnosti rozhodnutím valného zhromaždenia vyhotoveným vo forme notárskej zápisnice N 273/ 2005, NZ 54634/ 2005 NCR1s 53962/ 2005 zo dňa 15. 11. 2005. 7. Notárska zápisnica N 236/2007 Nz 43153/2007 zo dňa 26.10.2007 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia. 8. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa10.06.2008. 9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.06.2010 - Notárska zápisnica N 93/2010, Nz 22312/2010. 10. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 04.11.2010. 11. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 18.6.2013. 12. Záznam z rokovania dozornej rady zo dňa 26.10.2015. 13. Notárska zápisnica č. N 525/2017, Nz 45459/2017, NCRls 46288/2017 zo dňa 21.11.2017. |
|