Značka Obchodného registra : | R191862 |
Podané : | Okresný súd Bratislava I |
Celé znenie : | |
ODDIEL: Sa VLOŽKA ČÍSLO: 2631/B OBCHODNÉ MENO: F.I.M. Partners, a.s. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podzáhradná 60/L, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 IČO: 35 802 936 DEŇ ZÁPISU: 01.01.2001 PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI): 1. poradenstvo v oblasti riadenia podniku - management, 2. poradenská činnosť v oblasti investícií, akvizícií, 3. ekonomické a organizačné poradenstvo, 4. činnosť účtovných poradcov, 5. vedenie účtovníctva, 6. automatizované spracovanie dát, 7. poskytovanie úverov z vlastných zdrojov, 8. leasingová činnosť, 9. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), 10. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 11. sprostredkovateľská činnosť, 12. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, 13. vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia, ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO predseda, Meno a priezvisko: Mgr. Soňa Marošová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podzáhradná 60/L, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06, Vznik funkcie: 03.06.2015 člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ján Fančovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské nám. 7770/10A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06, Vznik funkcie: 27.09.2017 Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti navonok koná a svojim podpisom spoločnosť zaväzuje predseda predstavenstva samostatne alebo ostatní členovia predstavenstva spoločne, vždy najmenej dvaja. V prípade prevodu cenných papierov koná a podpisuje vždy predseda predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis. DOZORNÁ RADA: Meno a priezvisko: Mgr. Slavomír Trnkócy, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. SNP 105/12, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01, Vznik funkcie: 03.06.2015 Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Pospíšilová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cibická cesta 2, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21, Vznik funkcie: 27.09.2017 Meno a priezvisko: Ing. Juraj Urban, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hronská 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 827 01, Vznik funkcie: 27.09.2017 AKCIONÁR: Obchodné meno: F.I.M. Finance, a. s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šustekova 37, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04 VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 259,919000 EUR ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 259,919000 EUR AKCIE: Počet: 1000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33,193919 EUR Počet: 2, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33,000000 EUR ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.12.2000 pod č. Nz 373/00 v súlade so Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. 2. Notárska zápisnicaq Nz 77/02 spísaná dňa 20.02.2002 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.02.2002. Zánik funkcie členov predstavenstva: Ing. Ivan Peschl, Mgr. Tomáš Komada, Mgr. Daniel Jakubovič ku dňu 18.02.2002 a ich následné menovanie k 18.02.2002. Zánik funkcii členov dozornej rady: Ing. Miloš Lukáčik, Ing. Ivan Maroš a Ing. Václav Třeštík ku dňu 18.02.2002 a následné menovanie do funkcii k 18.02.2002 Ing. Ivana Maroša. 3. Notárska zápisnica N 538/03, Nz 86476/03 zo dňa 30.9.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 30.9.2003. 4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.06.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 303/2006, Nz 23680/2006 - zmena sídla spoločnosti. 5. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 26.02.2007. 6. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 681/2008, Nz 62013/2008, NCRls 61483/2008 zo dňa 16.12.2008. 7. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 254/2010 Nz 25622/2010 zo dňa 20.07.2010. 8. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 27.5.2013, sp. zn. 34 Exre/177/2013 - 7, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.7.2013. 9. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 17.2.2014, sp. zn. 34 Exre/56/2014 - 37, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.5.2014. 10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.06.2015. |
|